MM Tax, spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 27210/T
- Dátum vzniku
- 26.03.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
vedenie účtovníctva (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
reklamné a marketingové služby (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
administratívne služby (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.3.2011 do 12.7.2017)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MM Tax, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Cheveux, s.r.o.
-
Notárska zápisnica N 974/2017, NZ 22918/2017, NCRls 23413/2017 - zmluva o zlúčení
-
Zakladateľská listina
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti MK Consulting, s.r.o.
-
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti MAHO - TRADING, s.r.o.
-
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
-
Podpisový vzor likvidátora Ing. Lucia Sandtner, PhD.
-
Osvedčenie podpisu k rozhodnutiu jediného spoločníka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor Mariana Melega
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Živnostenské oprávnenie
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
podpisový vzor konateľa - Mariana Herdová
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024