GODBERG s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 37909/N
- Dátum vzniku
- 11.10.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
skladovanie (od 28.12.2011 do 4.12.2017)
-
administratívne služby (od 28.12.2011 do 4.12.2017)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 28.12.2011 do 4.12.2017)
-
baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 28.12.2011 do 4.12.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 11.10.2011 do 4.12.2017)
-
reklamné a marketingové služby (od 11.10.2011 do 4.12.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 11.10.2011 do 4.12.2017)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.10.2011 do 4.12.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 11.10.2011 do 4.12.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27CbR/2/2016-53 zo dňa 27.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2017, bola zrušená spoločnosť GODBERG s.r.o., so sídlom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 46 380 558 bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 37909/N sa v y m a z u j e dňa 05.12.2017 obchodná spoločnosť GODBERG s.r.o., so sídlom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 46 380 558.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Nitra
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie jedin. spol.
-
Podpisový vzor konateľa
-
ZL
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Zakladateľská listina zo dňa 6.12.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Nagy Gábor, zo dňa 6.12.2011
-
Zápis rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 6.12.2011
-
Osvedčenie o živnost. oprávnení zo dňa 12.12.2011
-
Zakladateľská listina zo dňa 21.9.2011
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 27.9.2011
-
Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 21.9.2011
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Mikeska, zo dňa 21.9.2011
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024