Toggle navigation
Prehľad
Podrobnosti spoločnosti
Udalosti
Účtovné výkazy
Podlžnosti, zálohy
Likvidácie, konkurzy, exekúcie
Súdne rozhodnutia
Informácie o DPH
Firmy
Osoby
Cenník
Kontakt
GDPR
Registrácia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prehľad
Podrobnosti
spoločnosti
Udalosti
Účtovné
výkazy
Podlžnosti,
zálohy
Likvidácie, konkurzy,
exekúcie
Súdne
rozhodnutia
Informácie
o DPH
ECO INDUSTRIAL PARK, a. s., skratka EIP, a. s.
- Podrobnosti
Demo
Cenník
×
Modal title
One fine body…
Vložka číslo
10627/R
Dátum vzniku
16.06.2012
Predmety činnosti
zobraziť ukončené
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
administratívne služby
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
skladovanie
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
sušenie poľnohospodárskych komodít
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
výroba drevených paliet a brikiet
(od 16.6.2012
do 10.2.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností
Úplné znenie stanov
Notárska zápisnica N 278/2012, Nz 16680/2012- Zakladateľská listina spoločnosti
Stanovy spoločnosti
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Michal Bahelka
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Marta Kozeleková
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Peter Marko
Podpisový vzor člena dozornej rady - Róbert Žatko
Vyhlásenie správcu vkladu
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Róbert Žatko
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Michal Bahelka
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Marta Kozelková
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Peter Marko
Stanovy
Zakladateľská listina
Dátum aktualizácie
09.07.2024