TIRS II, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 33335/R
- Dátum vzniku
- 07.11.2012
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Reklamné a marketingové služby (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Počítačové služby (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Administratívne služby (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Vedenie účtovníctva (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Finančný leasing (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Faktoring a forfaiting (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Skladovanie (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
-
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 7.11.2012 do 9.8.2019)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 07/2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 07/2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2019
-
Správa nezávislého audítora
-
Zmluva o zlúčení - N 94/2019, Nz 24158/2019
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Úplné znenie zakl. listiny
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 14.4.2016
-
Podpisový vzor konateľa - Róbert Žatko, z 15.4.2016
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.4.2016
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Michal Bahelka, Msc., zo dňa 1.4.2016
-
Podpisový vzor konateľa - Oto haščák, zo dňa 1.4.2016
-
Spoločenská zmluva zo dňa 1.4.2016
-
Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 5.4.2016
-
Vyhlásenie záujemcu o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 5.4.2016
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2016, listina prítomných
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.4.2016
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
-
Zakladateľská listina spoločnosti Pesan s.r.o.
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Mgr. Ján Buocik
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
-
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti Pesan s.r.o.
- Dátum aktualizácie
- 24.07.2024