MS Finance8 a.s. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10632/T
- Dátum vzniku
- 20.11.2013
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.10.2014 do 13.8.2024)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 31.07.2024
-
Konečná správa likvidátora
-
Poznámky k účtovnej závierke
-
Zápisnica z MVZ z 31.07.2024
-
Notárska zápisnica N 171/2023, Nz 13127/2023, NCRls 13562/2023
-
Vyhlásenie likvidátora o skartácii odovzadných akcií
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 06/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zoznam majetku
-
Základný zoznam prihlásených pohľadávok
-
Úplné znenie stanov
-
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Ján Bocko
-
Podpisový vzor člena dozornej rady JUDr. Lucia Tonkovič Kalabová
-
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Erik Marek
-
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Marián Škorník
-
Podpisový vzor člena dozornej rady Tibor Štefanka
-
Podpisový vzor likvidátora Ing. Erik Marek
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zoznam akcionárov
-
Notárska zápisnica N 460/2019, Nz 16905/2019, NCRls 17268/2019
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 01/2015 - 11/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.12.pdf
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.12
-
Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.12.pdf
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Marián Škorník
-
Podpisový vzor člena dozornej rady JUDr. Lucia Kalabová
-
Podpisový vzor predsedu dozornej rady JUDr. Ondrej Šuriak
-
Výpis zo živnostenského registra
-
Vyhlásenie konateľa
-
Znalecký posudok č. 55/2014
-
Notárska zápisnica N 381/2014, NZ 35441/2014, NCRls 36145/2014 - Rozhodnutie o zmene právnej formy
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Marián Škorník
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Erik Marek
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 19.08.2024