SARMAT LT, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 34496/T
- Dátum vzniku
- 27.05.2014
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne; konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane (od 7.12.2023)
-
Zámočníctvo (od 7.2.2018)
-
Nástrojárstvo (od 7.2.2018)
-
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od 21.12.2016)
-
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových a tlakových (od 21.12.2016)
-
galvanizácia kovov (od 21.12.2016)
-
oprava pracovných odevov (od 21.12.2016)
-
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 21.12.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 21.12.2016)
-
kovoobrábanie (od 21.12.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.12.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.12.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 21.12.2016)
-
prenájom nehnuteností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 21.12.2016)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 21.12.2016)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.12.2016)
-
zobraziť ukončené
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Kovoobrábanie (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Galvanizácia kovov (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Oprava pracovných strojov (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
-
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových a tlakových (od 27.5.2014 do 20.12.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Mgr. Ladislav Tánczos
Mlynské nivy 82C
82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 10.02.2024
-
Ing. Ladislav Tánczos
Vinohradnícka 216/16
92701 Šaľa
Slovensko
Vznik funkcie: 27.05.2014
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Ladislav Tánczos
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Potvrdenie URSO č. 559/2023/E-PT
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor prokuristu Mgr. Ladislav Tánczos
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
-
Výročná správa za rok 2020
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
-
Výročná správa za rok 2019
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Prehlásenie o zmene rozsahu splatenia vklado a základného imania
-
Zmluva o predaji časti podniku
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Ladislav Tánczos
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 31.12.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 31.12
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 31.12
-
Dodatok č. 1 k zmluve o predaji časti podniku
-
Zmluva o predaja časti podniku
-
Znalecký posudok č. 13/2014
-
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka
-
Podpisový vzor prokuristu Mgr. Eva Tánczosová
-
Zakladateľská listina
-
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Tibor Lacko
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Eva Tánczosová
-
Podpisový vzor konateľa Ladislav Tánczos
- Dátum aktualizácie
- 26.07.2024