NANDA s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 38699/N
- Dátum vzniku
- 15.04.2015
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Vedenie účtovníctva (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Reklamné a marketingové služby (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Počítačové služby (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Administratívne služby (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
-
Skladovanie (od 15.4.2015 do 26.5.2020)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 23CbR/91/2018-44 zo dňa 20.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2020, bola zrušená obchodná spoločnosť NANDA s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.38699/N sa v y m a z u j e dňom 27.05.2020 obchodná spoločnosť NANDA s.r.o., so sídlom Komenského 18/5, 945 01 Komárno, t.č. bez sídla , IČO: 48 101 117 .
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Podpisový vzor konateľa
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu
-
ŽO
-
Zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024