prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom (od 27.11.2015 do 26.8.2019)
prenájom hnuteľných vecí (od 27.11.2015 do 26.8.2019)
Ďalsie právne skutočnosti
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, Súhlas správcov dane s výmazom spoločnosti sa obchodná spoločnosť vymazáva z Obchodného registra.
Uložené listiny
Rozhodnutie o vstupe do likvidácie.zep
Rozhodnutie o skončení likvidácie.zep
Konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Účtovná závierka.zep
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
výročná správa za 03/2017- 02/2018, rozhodnutie
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Rozhodnutie jedniného spoločníka.zep
Podpisový vzor likvidátora.zep
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Rozhodnutí jediného společníka.Tesco (12.10.2017).zep
Podpisovy vzor a souhlas se jmenováním do funkce. J. Uhýrek.zep
Podpisovy vzor a souhlas se jmenováním do funkce. L. Kočí.zep
Podpisovy vzor a souhlas se jmenováním do funkce. L. Tandler.zep
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 02/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 02/2016 - Účtovná závierka - časť 2
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2015
Znalecký posudok č. 20/2015
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 6.11.2015
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 18.11.2015
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19.11.2015
Podpisové vzory Martina Kuruca, Wojciecha Henryk Wieronskeho zo dňa 6.11.2015, 9.11.2015