Pikur 22 s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 178810/B
- Dátum vzniku
- 29.03.2024
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V prípade, ak je vymenovaných viac konateľov, v mene Spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 18.7.2024)
-
Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.7.2024)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.7.2024)
-
Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí (od 18.7.2024)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 18.7.2024)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 18.7.2024)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy (od 18.7.2024)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.3.2024)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 29.3.2024)
-
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy (od 29.3.2024)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.3.2024)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 29.3.2024)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 29.3.2024)
-
zobraziť ukončené
-
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 29.3.2024 do 17.7.2024)
-
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 29.3.2024 do 17.7.2024)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 29.3.2024 do 17.7.2024)
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.3.2024 do 17.7.2024)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Igor Dreveňák
Severná 253/20
02901 Námestovo
Slovensko
Vznik funkcie: 10.05.2024
-
Miroslav Matlák
Poľná 1112/14
03104 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Vznik funkcie: 10.05.2024
-
Lukáš Urban
Chočská 1533/16
02601 Dolný Kubín
Slovensko
Vznik funkcie: 10.05.2024
- Uložené listiny
-
-
Podpisovy vzor konatela_Igor Drevenak.pdf.asice
-
Podpisovy vzor konatela_Lukas Urban.pdf.asice
-
Podpisovy vzor konatela_Miroslav Matlak.pdf.asice
-
Zmena_b15valk, s. r. o._Rozhodnutie jedineho spolocnika.pdf.asice
-
Zmena_b15valk, s. r. o._Spolocenska zmluva.pdf.asice
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
-
Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu.asice
-
Podpisový vzor konateľa s úradne osvedčenou pravosťou podpisu - 2.asice
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024