prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3, písm.a/ body prvý až tretí zákona č. 379/1997 Z.z. (od 21.7.1998 do 4.1.2004)
veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a maloobchod s výrobkami z dreva, kovu a zo skla (od 18.11.1994 do 20.7.1998)
poradenská činnosť pri konštrukcii a výrobe nástrojov na vystrihovanie a ohýbanie (od 18.11.1994 do 20.7.1998)
prenájom objektov (od 18.11.1994 do 20.7.1998)
prenájom prívesných vozíkov (od 27.8.1993 do 17.11.1994)
maloobchod so sklom, koženkovými dverami kovovým nábytkom, pracími, čistiacimi, saponátovými a kozmetickými výrobkami, koženým tovarom (od 27.8.1993 do 17.11.1994)
výroba vianočných ozdôb (od 27.8.1993 do 17.11.1994)
výroba kovového nábytku (od 27.8.1993 do 17.11.1994)
výroba obalov-kartonáže (od 27.8.1993 do 17.11.1994)
Predmetom hospodárskej činnosti družstva je: (od 2.8.1991 do 26.8.1993)
poskytovanie služieb v odbore: kovo, ústredné kúrenie, autoopravárenstvo, reprografia a zapožičiavania prívesov nákladného typu LPB 207 P za osobný automobil (od 2.8.1991 do 26.8.1993)
výroba v odbore: výroba, opravárenské, údržbárske, zámočnícke práce v odbore kovo a povrchová úprava kovov, výroba v odbore sklo a kartonáž (od 2.8.1991 do 26.8.1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov, maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami a maloobchodný predaj výrobkov nakúpených od iných právnych subjektov (od 2.8.1991 do 26.8.1993)
zahraničnoobchodná činnosť. (od 2.8.1991 do 26.8.1993)
Uložené listiny
Uznesenie ČS
Mimoriadna účtovná závierka k 31.03.2005
Konečná správa o priebehu likvidácie
Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
Sprievodný list.
Účtovná závierka r. 2003.
Návrh na zmenu.
Zápis z ČS 08.05.2003 + Účtovná závierka + Súvaha + Výkaz ziskov a strát + Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
Notárska zápisnica Nz 40453/03, N 214/03
Listina o likvidátorovi - Ferdinand Belica, Trnava
Sprievodný list
Zápisnica z ustanovujúceho VZ
Vzorové stanovy
Zápis družstva
Zápis zmien
Stanovy
Výpis z OR
Listina o ustanovení do funkcie predsedu družstva - Ferdinand Belica, Trnava
Listina o ustanovení do funkcie člena KK - Radoslav Horník, Smolenice