výroba ohradového pletiva a viazaných drôtov (od 15.7.1993 do 8.4.2022)
drevárska výroba (od 15.7.1993 do 8.4.2022)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie (od 15.7.1993 do 8.4.2022)
výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže, svietidlá (od 15.7.1993 do 8.4.2022)
výroba v odbore: (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
313-ohradové pletivo rôznych veľkostí ak a šírok (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
314-viazace drôty (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
605-reziva, hranolkov, príprezov rôznych druhov a drevín (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
606-výroba dýhy a preglejky (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
611-obloženie a podlahoviny (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
614-kuchynská galantéria, spojovacie kolíčky, bukové tyčky, výrezy na pažby športových zbraní a rôzne výrobky (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
615-nábytok - kostry na čalúnený nábytok a zásuvky (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
poskytovanie služieb v odbore: ohradové pletivo rôznych veľkostí ok a šírok reziva, hranolkov, prírezov rôznych druhov a drevín, obloženie a podlahoviny, nábytok (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
kostry na čalunený nábytok a zásuvky (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže a svietidlá. (od 16.12.1951 do 14.7.1993)
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Milada Pavlikovská
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Notárska zápisnica N 1070/2013, Nz 42011/2013, NCRls 42792/2013
Stanovy
Správa nezávislého audítora
Účtovná závierka k 31.12.2012
Vyhlásenie predstavenstva družstva
Zápisnica z VČS z 14.06.2013
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
Správa audítora
Dodatok správy audítora
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Výročná správa 2009
Účtovná závierka k 31.12.2009
Výročná správa za rok 2008
Účtovná závierka k 31.12.2008
Výročná správa za rok 2007
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
Výročná správa za rok 2006
Účtovná závierka k 31.12.2006
Správa mandátovej komisie
Zápisnica z MZP 27.04.2007
Prehlásenie
Podpisový vzor predsedu predstavensta - Ing. Vladimír Sobkuliak
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ernest Daniš
Podpisový vzor člena predstavenstva - Helena Hlavnová
Zápisnica z VČS 27.04.2007
Správa mandátovej komisie k členskej schôdzi
Zápisnica z členskej schôdze
Doplnok č.1 zápisnice VČS
Zápisnica z VČS 28.04.2006
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milada Pavlikovská, Madunice
Zápisnica z MVZ 28.04.2006
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierke za rok 2005
Účtovná závierka k 31.12.2005
Výročná správa za rok 2005
Vyhlásenie predstavenstva
Výročná správa za rok 2004
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2004
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
Sprievodný list
Účtovná závierka k 31.12.2003
Výročná správa za rok 2003
Zápisnica z VČS 25.04.2003
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Súvaha k 31.12.2002
Výročná správa za rok 2002
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ernest Daniš, Kľačany
Zápisnica z VČS 06.04.2001
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ján Koška, Piešťany - Peter Pavlovič, Horné Otrokovce - Ing. Gabriel Kmec, Hlohovec - Ján Hertel, Šalgovce - Ivan Holúbek, Hlohovec
Podpisové vzory členov KK - Jozef Šiška, Hlohovec - Štefan Zlatohlávek, Hlohovec - Mária Jaroščáková, Hlohovec - Jozefína Tamajková, Dolné Trhovište - Milada Pavlikovská, Madunice
Správa nezávislého audítora za rok 2001
Formulár na zverejnenie údajov z účt. závierky v OV
Formulár na zverejnenie údajov z účt. závierky - súvaha