Predseda predstavenstva je orápvnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
Predmety činnosti
vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 14.3.1996)
reklamná a propagačná činnosť (od 14.3.1996)
agentúrna činnosť (od 14.3.1996)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (od 14.3.1996)
sprostredkovanie obchodnej činnosti (od 14.3.1996)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa (od 14.3.1996)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov (od 14.3.1996)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 14.3.1996)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie (od 14.3.1996)
reklamná, propagačná a špecializovaná informačná činnosť a služby (od 9.3.1993)
agentúrna činnosť (od 9.3.1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.3.1993)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie (od 4.11.1992)
vydavateľská a nakladateľská činnosť a s tým spojený predaj a distribúcia produkcie (od 30.12.1991)
prevádzka nahrávacieho štúdia, vrátane tvorby, vydávania a distribúcie slovesných a hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch (od 30.12.1991)
Igor Dobiš
Cukrovarská 145/3
92601 Sereď
Slovensko
Vznik funkcie: 28.03.2013 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-185 zo dňa 28.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Rádio VIVA, a.s., so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, IČO: 17 336 996 a ustanovil do funkcie správcu Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-621 zo dňa 17.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2013, súd zbavil Ing. Renátu Petrovú funkcie správcu a do funkcie nového správcu ustanovil JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2013.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.06.2013.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2013.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2012.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2012.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 317/2012, Nz 10415/2012 dňa 22.03.2012.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 714/2012, Nz 9491/2012.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2011.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2011
Notárska zápisnica N 31/2009, Nz 28828/2009, NCRls 29270/2009 zo dňa 26.8.2009.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 236/2006, Nz 41768/2006 zo dňa 24.10.2006 - zmena obchodného mena.
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 193/2005, Nz 66292/2005, NCRIs 65501/2005 napísanej dňa 15.12.2005. Ing. Bohumír Zvrškovec, predseda predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Jana Náhliková, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Peter Remiáš, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Andrej Hryc, podpredseda predstavenstva od 18.1.2005 do 15.12.2005. Veronika Hrycová, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005. Ing. Martin Schwarz, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1766/2005 zo dňa 18.10.2005 súd začal konať ex offo o výmaz člena dozornej rady Jána Machaja v dôsledku vzdania sa funkcie v zmysle ust.§ 66 ods.2 Obchodného zákonníka.
Notárska zápisnica N 458/2004, Nz 57450/2004 spísaná dňa 12.7.2004 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
Andrej Hric, deň zániku funkcie 21.11. 2002, Ing. Eva Majská, deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Majský , deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Štubňa, deň zániku funkcie 21.11.2002, notárska zápisnica č. N 647/2002, NZ 647/2002 zo dňa 21.11.2002, nak ktorom bola schválená zmena stanov zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2002.
Zánik funkcie členky dozornej rady Wandy Hrycovej dňom 28. 3. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26. 3. 2002. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 28. 3. 2002.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 691/00, Nz 662/00 a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2000. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.9.2000.Protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/99 Nz 295/99 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
Notárska zápisnica N 370/97, Nz 361/97 zo dňa 4.7.1997 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
Zápisnica z náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 404/95, Nz 396/95 napísanou dňa 14.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a stanovy boli v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. prispôsobené úprave citovaného zákona. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1995. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.1995.
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou 2.12.1991 podľa § 25 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Uložené listiny
Reštančná správa
Rozhodnutie jediného akcionára
Notárska zápisnica N 641/2013, Nz 20315/2013, NCRls 20740/2013
Úplné znenie stanov
Notárska zápisnica N 932/2012, NZ 30749/2012, NCRls 31403/2012
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára
Stanovy Rádia Viva
Úplné znenie stanov z 7.8.2012
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Milan Kodaj
Zápisnica z VZ z 7.8.2012
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 16.4.2012 - formou Notárskej zápisnice N 1012/2012, Nz 13186/2012, NCRls 13499/2012
Čestné vyhlásenie predstavenstva zo dňa 20.4.2012
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Hoffman, zo dňa 20.4.2012
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Michal Mišík, zo dňa 20.4.2012
Notárska zápisnica N 317/2012, NZ 10415/2012, NCRls 10684/2012
Notárska zápisnica N 714/2012, Nz 9491/2012, NCRls 9743/2012 z 16.3.2012
Listina prítomných akcionárov z 16.3.2012
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Hoffman
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - JUDr. Michal Mišík
Úplné znenie stanov z 24.5.2011
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Helena Šalingová
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.5.2011
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.4.2011
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Miloslav Kukučka
Úplné znenie stanov zo dňa 27.08.2009
Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor - Mgr. Róbert Kováč
Notárska zápisnica N 31/2009, Nz 28828/2009, NCRls 29270/2009 zo dňa 26.08.2009
Úplné znenie stanov zo dňa 25.05.2009
Výkaz ziskov a strát + Súvaha za rok 2007
Notárska zápisnica N 236/2006, Nz 41768/2006, NCRIs 41574/2006
Notárska zápisnica N 193/2005, Nz 66292/2005, NCR1s 65501/2005
Vyhlásenie predsedu predstavenstva o rozsahu splatenia základného imania z 20.12.2005
Podpisový vzor - Ing. Milan Kodaj
Podpisový vzor - Dušan Budzák
Podpisový vzor - Ľuboš Černák
Notárska zápisnica N 22/05, Nz 1993/05, NCRls 1986/05 zo dňa 18.1.2005
Ust. do funkcie a podpisový vzor - Jana Náhliková
Ust. do funkcie a podpisový vzor - Ing. Bohumír Zvrškovec
Ust. do funkcie a podpisový vzor - Peter Remiáš
Zápisnica z MVZ zo dňa 4.11.2004
Znalecký posudok č. 03-08/2004 zo dňa 20.8.2004
Notárska zápisnica N 549/04, Nz 66779/04 zo dňa 26.8.2004
Notárska zápisnica N 458/04, Nz 57450/04 zo dňa 12.7.2004
Úplné znenie stanov zo dňa 12.7.2004
Notárska zápisnica N 124/2004, Nz 17076/2004
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2002
Súvaha v plnom rozshau k 31.12.2002
Podpisové vzory - Andrej Hryc, Veronika Hrycová, Mikuláš Čurik, Ing. Martin Struss
Účtovná závierka za rok 2001
Notárska zápisnica N 647/2002, Nz 647/2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2002
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.11.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 21.11.2002