V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 6.1.2011)
prenájom hnuteľných vecí (od 6.1.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 6.1.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 6.1.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 6.1.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.1.2011)
počítačové služby (od 6.1.2011)
administratívne služby (od 6.1.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.1.2011)
vedenie účtovníctva (od 6.1.2011)
automatizované spracovanie údajov; (od 9.12.1993)
poskytovanie softwaru; (od 9.12.1993)
reklamná činnosť; (od 9.12.1993)
zobraziť ukončené
projektovanie a prevádzkovanie informačných a riadiacich systémov; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
poradenská činnosť v oblasti informačných, riadiacich systémov a výpočtovej techniky; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
požičiavanie strojov a zariadení; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
výroba, montáž a opravy elektronických zariadení; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom do 1 000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, predaj v zmysle voľnej živnosti a sprostredkovanie kúpy a predaja v jednotlivých prípadoch; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
vykonávanie revízií a opráv plynových zariadení dodávateľským spôsobom médium zemný plyn v rozsahu oprávnenia č. 231/INA/92 -PZ-VI, VII-S; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
vykonávanie revizií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom v rozsahu oprávnenia č. 65/INA/91/TZ/N-A, K-4/S; (od 9.12.1993 do 22.11.2010)
a/ výroba pšeničných múk a mlynských krmív (od 30.7.1991 do 8.12.1993)
b/ obchodná činnosť, vrátane nákupnej, predajnej, obstarávateľskej, komisionálnej a sprostredkovateľskej činnosti (od 30.7.1991 do 8.12.1993)
c/ zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu činnosti na ktorú sa nevyžaduje povolenie FMZO. (od 30.7.1991 do 8.12.1993)
Spoločníci
Sandor Nicolae Gaspar
Sat. Petin (com. Paulesti) Jud. Satu Mare 447234
Rumunsko
Slovensko
Sandor Nicolae Gaspar
Sat. Petin (com. Paulesti) Jud. Satu Mare 447234
Rumunsko
Slovensko
Vznik funkcie: 24.02.2014
Ďalsie právne skutočnosti
Spoločenská zmluva zo dňa 2.7.1992 a dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1993, ktorou boli zosúladené zápisy v obchodnom registri s ustanovením § 57 a § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2071
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l zákona č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2071
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Podpisový vzor konateľa Sandor Nicolae Gaspar
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Gabriela Surmíková na Sandor Nicolae Gaspar
Účtovná závierka k 31.12.2011
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2004
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2005
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2006
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2005
Účtovná závierka k 31.12.2010
Výpis zo ŽR
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
Účtovná závierka k 31.12.2007
Účtovná závierka k 31.12.2008
Podpisový vzor konateľa Ing. Gabriela Surmíková
Zápisnica z VZ
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Arpád Barczi na Ing. Gabriela Surníková
Zmluva o prevode obchodného podielu z Tibor Gál na Ing. Gabriela Surmíková
Zmluva o prevode obchodného podielu z František Hégl na Ing. Gabriela Surmíková
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Július Bánky na Ing. Gabriela Surmíková
Potvrdenie o doručení zmlúv o prevode obchodného podielu