NOVPEK spol.s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 387/N
- Dátum vzniku
- 16.12.1991
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výkup surovín pre potravinársku výrobu (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
výroba potravín-pekárenských výrobkov (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
maloobchod okrem produktov a výrobkov zákazaných (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
veľkoobchod okrem produktov a výrobkov zakázaných (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
výskum trhu a verejnej mienky (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
podnikateľské a inžinierske poradenstvo (od 6.7.1994 do 9.5.2011)
-
výkup surovín pre potravinársku výrobu (od 16.12.1991 do 5.7.1994)
-
výroba potravín-pekárenských výrobkov (od 16.12.1991 do 5.7.1994)
-
obchodná činnosť-maloobchod, veľkoobchod okrem produktov a výrobkov zakázanych všeobecne platnými právnymi predpismi (od 16.12.1991 do 5.7.1994)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR /7/2010-35 zo dňa 18.03.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2011, bola zrušená spoločnosť NOVPEK spol. s r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 387/N sa v y m a z u j e dňa 10.05.2011 obchodná spoločnosť NOVPEK spol. s r.o. so sídlom Lastovičia 11, Nové Zámky, IČO: 31 105 866.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra č.k. 28CbR 7/2010-35
-
Zápisnica z VZ
-
Dodatok č.3
-
Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa - Ivan Boroš
-
SZ
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Vzorový podpis konateľa Klaudia Oláhová
- Dátum aktualizácie
- 20.07.2024