sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, mlynskými, pekárenskými a cukrárenskými výrobkami, cukrovinkami a ostatnými potravinárskymi výrobkami, elektrickými zariadeniami, textilom, odevami, koženou galantériou, kamenárskymi výrobkami, výpočtovou technikou, elektromateriálmi, časopismi, knihami, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, hračkami, výrobkami šperkárskymi a zlatníckymi, kozmetickými výrobkami, pracími, čistiacimi, saponátovými výrobkami, tabakovými výrobkami a fajčiarskymi potrebami, potrebami pre dopravu a šport, stavebnými materiálmi a palivami (od 27.10.1993)
reklamná a propagačná činnosť (od 27.10.1993)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (od 27.10.1993)
školiteľská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektrotechniky (od 27.10.1993)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektrotechniky (od 27.10.1993)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku (od 27.10.1993)
zobraziť ukončené
nákup, predaj, servis, prenájom, inštalácia a sprostredkovanie zariadení a tovarov (od 30.12.1991 do 26.10.1993)
obchodná a investičná činnosť v tuzemsku a zahraničí (od 30.12.1991 do 26.10.1993)
tvorba, nákup, sprostredkovanie a predaj software (od 30.12.1991 do 26.10.1993)
vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť vo všetkých oblastiach výpočtovej techniky a elektrotechniky (od 30.12.1991 do 26.10.1993)
projektovanie a inštalácia elektrických rozvodov a počítačových sietí (od 30.12.1991 do 26.10.1993)
Spoločenská zmluva zo dňa 17.5.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 4179
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4179
Uložené listiny
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Garai na Ing. Martin Michalčák
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Karásek na Ing. Martin Michalčák
Zmluva o prevode obchodného podielu z Štefan Javorský na Ing. Martin Michalčák