ŽELING a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 385/B
- Dátum vzniku
- 01.05.1992
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden bude predseda predstavestva alebo podpredseda predstavenstva.
- Predmety činnosti
-
-
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely (od 3.10.1997)
-
vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 3.10.1997)
-
vykonávanie vodohospodárskych stavieb (od 3.10.1997)
-
prenájom nebytových priestorov (od 9.3.1995)
-
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 9.3.1995)
-
verejná cestná nákladná doprava (od 9.3.1995)
-
organizačné zabezpečenie výuky cudzích jazykov (od 9.3.1995)
-
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 28.4.1994)
-
údržba a oprava motorových vozidiel (od 18.1.1994)
-
požičiavanie motorových vozidiel (od 25.2.1993)
-
projektová činnosť v investičnej výstavbe (od 24.4.1992)
-
vykonávanie dopravných stavieb (od 24.4.1992)
-
vykonávanie inžinierskych stavieb (od 24.4.1992)
-
vykonávanie priemyselných stavieb (od 24.4.1992)
-
automatizované spracovanie dát (od 24.4.1992)
-
poskytovanie software (od 24.4.1992)
-
činnosť účtovných poradcov (od 24.4.1992)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.4.1992)
-
vnútroštátne zasielateľstvo (od 24.4.1992)
-
činnosť dodávateľská, investorská a koordinačná (od 24.4.1992)
-
poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby (od 24.4.1992)
-
zobraziť ukončené
-
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia (od 18.12.1995 do 2.10.1997)
-
stravovanie závodné a verejné (od 9.3.1995 do 2.10.1997)
-
pohostinské a ubytovacie služby (od 18.1.1994 do 2.10.1997)
-
vyučovanie v odbore cudzích jazykov (od 24.4.1992 do 8.3.1995)
-
cestovná motorová doprava (od 24.4.1992 do 8.3.1995)
-
obchodno-sprostredkovateľská činnosť (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
-
činnosť spracovateľov projektov pre ČSD (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
-
zahranično-obchodná činnosť (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
-
oprava motorových vozidiel (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
-
reštauračná činnosť (od 24.4.1992 do 17.1.1994)
- Akcie
-
-
Druh: na majiteľa
-
Hodnota: 33,19 €
-
Počet: 26476
-
Dátum od: 18.04.2009
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing. Pavel Krajčík
Pri Suchom mlyne 90
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.05.1999
Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
-
JUDr. Jozef Theis
Chrobákova 1/A
84102 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 05.12.2011
Názov funkcie: predseda
-
Ing. Samuel Theis
Matejkova 30
84105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 05.12.2011
Názov funkcie: člen
- Dozorná rada
-
-
Mária Krajčovičová
Nemčíkova 5
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 27.07.2001
Názov funkcie: podpredseda dozornej rady
-
JUDr. Andrea Weissová
Chrobáková 1/A
84102 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 07.12.2011
-
Mária Bošková
Rozkvet 2060/127
01701 Považská Bystrica
Slovensko
Vznik funkcie: 07.12.2011
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.12.2011. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2011.
- Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 24. 5. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 233/02, Nz 232/02. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27. 5. 2002.
- Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 26.5.1999.
- Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.1998. Stary spis: Sa 744
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1997, notárska zápisnica N 57/97, Nz 55/97 zo dňa 11.4.1997. Stary spis: Sa 744
- Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.10.1995 a osvedčená notárskou zápisnicou č. N 71/95, Nz 70/95 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Stary spis: Sa 744
- Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.8.1994 pod č. N 47/94, Nz 48/94 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 744
- Rozhodnutie o zmene živnostenského listu Žo 390/1994/Hu zo dňa 8. 2. 1994 vydaný Obvodným úradom Bratislava 1. Stary spis: Sa 744
- Valné zhromaždenie konané dňa 1.6.1993 schválilo zrušenie stanov zo dňa 16.4.1992 a zároveň schválilo nové znenie stanov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Rozhodnutie predstavenstva z 23.3.2009
-
Úplné znenie stanov z 23.3.2009
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Správa nezávislého audítora akcionárom spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
-
Výročná správa za rok 2005
-
Výročná správa za rok 2003
-
Účtovná závierka k 31.12.2003
-
Výročná správa za rok 2004
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Notárska zápisnica N 233/02, Nz 232/02, Stanovy
-
Zápis zo zasadnutia dozornej rady z 27.5.2002
-
Podpisové vzory členov dozornej rady - JUDr. Jozef Theis, Mária Krajčovičová, Doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
-
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Marián Somorovský, Ing. Pavel Krajčík, JUDr, Marián Ševčík, CSc.
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024