RNS Holding International a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10690/R
- Dátum vzniku
- 29.09.1993
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákup a predaj výpočtovej techniky (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 11.3.2005 do 23.11.2021)
-
prieskum verjnej mienky (od 15.7.2002 do 23.11.2021)
-
výroba člnov a motorových lodí (od 15.7.2002 do 23.11.2021)
-
polygrafický priemysel - ofsetová tlač (od 9.1.2002 do 23.11.2021)
-
audiovízia (od 9.1.2002 do 23.11.2021)
-
nakladateľská, vydavateľská, inzertná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.9.1993 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie 34CbR/147/2008 zo dňa 27.4.2012
-
Notárska zápisnica N 160/2006, NZ 43188/2006, NCRls 42977/2006
-
Notárska zápisnica N 64/2006, NZ 7593/2006, NCR1s 7570/2006 z 28.2.2006
-
Podpisový vzor - Koloman Toth
-
Podpisový vzor - Peter Kürti
-
Podpisový vzor - Ondrej Kováč
-
Podpisový vzor - Karol Ferenz
-
Notárska zápisnica N 252/05, Nz 66751/05, NCR1s 66013/05 + Úplné znenie stanov z 19.12.2005
-
Audítorská správa
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Živnostenský list č. Žo-2005/10655/2/Z44 zo dňa 7.3.2005
-
Notárska zápisnica N 18/05, Nz 9057/05, NCRls 8967/05
-
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
-
Notárska zápisnica N 424/03, Nz 101938/03
-
Listina člena dozornej rady - Linda Petruchová, Katarína Lipovská, Katarína Hargašová, Daniel Peciar
-
Listina štatutárneho zástupcu - Viera Kožejová
-
Zápisnica z predstavenstva firmy zo dňa 15.11.2002
-
Notárska zápisnica N 563/02, Nz 561/02
-
Notárska zápisnica N 286/02, Nz 285/02
-
Zápisnica z mimoriadnej spoločnej porady predstavenstva a dozornej rady zo dňa 15.3.2002
-
Listina štatutárneho zástupcu - Boris Deák, Viera Kožejová, JUDr. Ernest Deák, Viktor Fiala
-
Listina člena dozornej rady - Iveta Cintulová, Ing. Peter Popelka, Slavomíra Šimonová
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024