DOCTORS spolok tvorcov s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 5852/B
- Dátum vzniku
- 22.09.1993
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov (od 4.8.1999 do 10.8.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 4.8.1999 do 10.8.2005)
-
činnosť organizačných a ekonomickcých poradcov (od 4.8.1999 do 10.8.2005)
-
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho pre- daja a predaj tovaru, vrátane poskytovania obchodných služieb (od 22.9.1993 do 10.8.2005)
-
propagačné a reklamné služby vrátane výroby reklamných predmetov (od 22.9.1993 do 10.8.2005)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2005 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 22.02.2005, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 298/2005, Nz 29613/2005 dňa 28.06.2005, súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom spoločnosti z obchodného registra zo dňa 05.04.2005. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť DOCTORS spolok tvorcov s.r.o., Haburská 39, 82101 Bratislava, IČO: 31 359 434, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5852/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou COMUNITY, spol. s r.o., Mlynské Nivy 61, 82109 Bratislava, IČO: 31 323 421, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 2709/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva, záväzky a pohľadávky, známe i neznáme.
- Uložené listiny
-
-
notárska zápisnica z 28.6.2005
-
rozhodnutie jediného spoločníka z 28.6.2005
-
Účtovná závierka za rok 2003
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2003
-
príloha k účtovnej závierke a účtovná závierka za rok 2002
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.2.2003
-
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.3.2003
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.2.2003
-
Podpisové vzory - Štefan Bako, Ing. Ivan Čičák
-
spoločenská zmluva zo dňa 11.6.2002
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2002
-
podpisové vzory Andrej Klement, Michail Šapiro
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024