KOMKO a. s. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 653/B
- Dátum vzniku
- 18.08.1994
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.6.2004 do 8.4.2022)
-
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.1994 do 8.4.2022)
-
obchodné poradenstvo-organizačné, ekonomické a účtovné (od 18.8.1994 do 8.4.2022)
-
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 18.8.1994 do 8.4.2022)
-
obchodovanie s nehnuteľnosťami (od 18.8.1994 do 8.4.2022)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa za rok 2011,
-
účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z VZ, výročná správa za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
-
Výročná správa za rok 2008, zápisnica z valného zhromaždenia
-
Zápisnica z vlaného zhromaždenia z 19.05.2005
-
Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezívislého audítora 29.3.2008
-
Zápisnica z VZ dňa 16.6.2008
-
Zápisnica z VZ zo dňa 16.11.2007, pozvánka
-
Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2007.
-
Výročná správa za rok 2006.
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Výročná správa za rok 2004
-
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
-
výročná správa za rok 2003
-
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
-
splnomocnenie JUDr. Ivana Barteka zo dňa 12.5.2004
-
Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 2.4.2004
-
notárska zápisnica N 156/04, Nz 28761/04 zo dňa 2.4.2004
-
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2004
-
živnostenský list č.Žo-2004/05070/2/Z22 zo dňa 20.5.2004
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2003
-
Správa dozornej rady
-
Správa audítora za rok 2002
-
Výročná správa za rok 2002
-
Listina prítomných akcionárov
-
Výpis SCP a.s.
-
Listina prítomných akcionárov z VZ dňa 4.7.2002
-
Výročná správa za rok 2001
-
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2001
-
Notárska zápisnica N 270/02, Nz 267/02
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2002
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.2.2002
-
Dodatok k zápisnici z MVZ dňa 4.2.2002
-
Podpisový vzor - Mozolová Mária
-
Podpisový vzor - Ing. Róbert Varga
-
Zoznam akcionárov
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024