di Stefano spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 2937/T
- Dátum vzniku
- 09.11.1992
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nájom a prenájom hnuteľných vecí (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
reklamná činnosť (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
výroba instantných hotových jedál (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
nájom a prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, kde sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom (od 27.4.2005 do 31.10.2012)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.5.2004 do 31.10.2012)
-
pohostinská činnosť - závodné stravovanie (od 11.6.2003 do 31.10.2012)
-
výroba gelu a gelových sviečok (od 1.7.2002 do 31.10.2012)
-
balenie tovaru (od 21.9.2001 do 31.10.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.9.2001 do 31.10.2012)
-
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie ( s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením - oprávením ) (od 9.11.1992 do 31.10.2012)
-
výroba a šitie odevov (od 9.11.1992 do 20.9.2001)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 15CbR 32/2011-31
-
Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Alfréd Katona, Trstice
-
Vzdanie sa funkcie konateľ
-
Vzdanie sa funkcie konateľa
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Sprievodný list
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Zápisnica z VZ 12.04.2005
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
-
Vyhlásenie spoločníka
-
Listina prítomných spoločníkov
-
Zápisnica z MVZ 08.04.2005
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Alfréd Katona, Trstice
-
Vyhlásenie konateľa - Štefan Tóth, Dunajská Streda
-
Živnostenský list
-
Zápisnica z MVZ 18.12.2003
-
Návrh na zmenu
-
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
-
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
-
Zápisnica z MVZ 16.04.2003
-
Zápisnica z VZ 12.06.2002
-
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
- Dátum aktualizácie
- 28.08.2024