Ledrov, spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3120/R
- Dátum vzniku
- 22.08.1995
- Konanie menom spoločnosti
- Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
prevádzkovanie pohrebiska (od 20.11.2021)
-
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (od 11.3.2020)
-
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 11.3.2020)
-
prevádzkovanie športových zariadení (od 25.11.2009)
-
správa nehnuteľností a ich údržba zabezpečovaná obstarávateľským spôsobom (od 10.8.2007)
-
vedenie účtovníctva (od 10.8.2007)
-
automatizované spracovanie dát (od 10.8.2007)
-
administratívne práce (od 10.8.2007)
-
čistiace a upratovacie práce (od 10.8.2007)
-
sprostredkovanie služieb (od 10.8.2007)
-
vykonávanie inžinierskych stavieb (od 2.7.1997)
-
vykonávanie priemyselných stavieb (od 2.7.1997)
-
TKR/56 na vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike (od 5.3.1996)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 5.3.1996)
-
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.3.1996)
-
prenájom nehnuteľností vrátanie bytového hospodárstva (od 5.3.1996)
-
údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene (od 22.8.1995)
-
zámočnícka výroba (od 22.8.1995)
-
kopanie hrobov (od 22.8.1995)
-
prenájom stavebných strojov a mechanizmov (od 22.8.1995)
-
výroba pekárskych výrobkov (od 22.8.1995)
-
komisionálny predaj (od 22.8.1995)
-
vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 22.8.1995)
-
údržba berejného rozhlasu a verejného osvetlenia (od 22.8.1995)
-
práce stavebnými strojmi a mechanizmami (od 22.8.1995)
-
maloobchod v rozsahu voľných živností (od 22.8.1995)
-
výroba betónových zmesí (od 22.8.1995)
-
výroba stavebného materiálu (od 22.8.1995)
-
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 22.8.1995)
-
cestná nákladná doprava (od 22.8.1995)
-
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 22.8.1995)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Tomáš Pokorný
Družstevná 467/17
02061 Lednické Rovne - Horenická Hôrka
Slovensko
Vznik funkcie: 18.05.2017
- Dozorná rada
-
-
Mgr. Michal Kozák
Uhrovecká 303/16
02061 Lednické Rovne
Slovensko
Vznik funkcie: 15.12.2023
-
Milan Chudada
Hôrčanská 78/40
02061 Lednické Rovne
Slovensko
Vznik funkcie: 15.10.2018
-
Ďurko Štefan
Horenická 26/2
02061 Lednické Rovne
Slovensko
Vznik funkcie: 29.01.2015
- Povolenie reštrukt. konania
-
- Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/8/2014-256 zo dňa 16.2.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO 31 635 041 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 21.2.2015.
2015-02-21
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.1.2003 odvolalo a menovalo konateľa, zvolilo člena dozornej rady.
- Valné zhromaždenie dňa 30.4.2002 rozhodlo o zmene v dozornej rade spoločnosti. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice N 405/02, NZ 426/02 zo dňa 16.9.2002.
- Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.10.2001 odvolalo konateľa a schválilo zmenu zakladateľskej listiny. Dodatok č. 6 (notárska zápisnica N 535/2001, Nz 524/2001 zo dňa 21.11.2001).
- Spoločník rozhodol o zmene zakladateľskej listiny schválením dodatku č.5 spísaného do notárskej zápisnice N 115/2001, Nz 108/2001 zo dňa 26.3.2001.
- Jediný spoločník schválil dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 376/99, Nz 360/99 zo dňa 27.10.1999.
- Spoločník notárskou zápisnicou N 331/98, NZ 304/98 zo dňa 28.07.1998 prijal dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
- Spoločník notárskou zápisnicou N 428/96, NZ 380/96 zo dňa 30.10.1996 prijal dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
- Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.1.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 7794
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 142/95, zo dňa 10.8.1995 podľa § 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7794
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania
-
ÚZ zakladateľskej listiny
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Rozhodnutie OÚ TN, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-
Licencia
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Dodatok k Zápisnici z VZ
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia.19
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor - Michálek
-
Zakladateľská listina
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
-
Správa nezávislého audítora 2012
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Výročná správa spoločnosti za rok 2010
-
Výročná správa 2009
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
ŽL
-
Úplné znenie zakl. listiny
-
Výročná správa za r. 2008
-
Účtovná závierka za r. 2008
-
Audit účtovnej závierky za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2007
-
Živnostenský list
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Správa o výsledku hosp. za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2005
-
Správa nezávislého audítora
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za r. 2004
-
Výročná správa za r. 2004
-
Podpis. vzor člena DR a konateľa
-
Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Uznesenie zo zas. MVZ
-
Podpisový vzor čl. DR
-
Zápisnica z VZ zo dňa 30.04.2002
-
Not. zápisnica N 405/02, NZ 426/02
-
SPRáVA AUDíTORA K 31.12.2001
-
Uznesenie z VZ zo dňa 30.04.2002 - prez.listina
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024