TANDEM Košice, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 422/V
- Dátum vzniku
- 01.09.1993
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prevádzka športových zariadení (od 20.1.1997 do 10.9.2007)
-
pohostinské služby (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
ubytovacie služby (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
činnosti zverené Železnicami Slovenskej republiky na základe osobitnej zmeny (predaj a kontrola cestovných lístkov, činnosti sprievodcu vlakov osobnej prepravy) (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, zeleninou, ovocím, textilom, kožušinami, podlahovinami, kobercami, obuvou, koženou galantériou, tovarom a zariadeniami pre domácnosť, nábytkom, sklom, porcelánom, keramikou, elektrotechnickým tovarom, náradím, nástrojmi, čerpadlami, armatúrami, inštalačným materiálom, hospodárskymi, chovateľskými a pestovateľskými potrebami, videotechnikou, výpočtovou technikou, reprografickými zariadeniami, knihami, časopismi, papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, kozmetikou, farbami a lakmi, spotrebným tovarom, zdravotníckym materiálom, tabakovými výrobkami, fajčiarskými potrebami, športovými potrebami, stavebným materiálom (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
nákup, predaj náhradných dielov a príslušenstva k automobilom (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
-
skladovanie tovarov (od 1.9.1993 do 10.9.2007)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka zaobdobie 1.1.2007- 30.9. 2007
-
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
-
Zápisnica z MVZ
-
Podpisový vzor – JUDr. I. Cap
-
Podpisový vzor – Ing. F. Daňko
-
Podpisový vzor – J. Dudič
-
Zápisnica z RVZ
-
Podpisový vzor člena DR – MUDr. J. Capová
-
Podpisový vzor člena DR – L. Syčová
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Stanovy
-
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
-
Účtovná závierka 2003
-
Audítorská správa 2003
-
Výročná správa 2003
-
Notárska zápisnica N 73/2003, Nz 39869/2003 - 1x
-
Podpisový vzor: Ing. Branko Cap - predseda predstavenstva, JUDr. Igor Cap - podpredseda predstavenstva, PhDr. Ľudmila Capová - člen predstavenstva, Imrich Saloky - predseda dozornej rady, Ján Sakáč, Ing. Dávid Litvák - členovia dozornej rady - 1x
-
Účtovná závierka, výročná správa a audítorská správa 1994
-
Výzva 1996
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024