CASSOFIN, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 811/V
- Dátum vzniku
- 28.06.1996
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
činnosť realitnej kancelárie (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
-
poradenské služby v oblasti výstavby, poskytovanie technických informácií (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
-
organizačné a ekonomické poradenstvo (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
-
faktoring a forfaiting (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
-
sprostredkovanie obchodu (od 28.6.1996 do 23.6.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Akcionári spoločnosti CASSOFIN, a.s. dňa 14.06.2011 rozhodli o zrušení spoločnosti CASSOFIN, a.s. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou STAVOPROJEKTING a.s. (IČO: 00 188 867), so sídlom Letná 27, 043 14 Košice. Právny nástupca, STAVOPROJEKTING, a.s. (po zmene obchodného mena na CASSOFIN, a.s., IČO: 00 188 867) prevzal celé jej obchodné imanie, vrátane všetkých aktív a pasív, záväzkov a pohľadávok, práv a povinností. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Akcionári spoločnosti CASSOFIN, a.s. dňa 14.06.2011 rozhodli o zrušení spoločnosti CASSOFIN, a.s. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou STAVOPROJEKTING a.s. (IČO: 00 188 867), so sídlom Letná 27, 043 14 Košice. Právny nástupca, STAVOPROJEKTING, a.s. (po zmene obchodného mena na CASSOFIN, a.s., IČO: 00 188 867) prevzal celé jej obchodné imanie, vrátane všetkých aktív a pasív, záväzkov a pohľadávok, práv a povinností.
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica MVZ
-
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 21732/2011, NCRls 22317/2011
-
Notárska zápisnica N 61/2011, Nz 21738/2011, NCRls 22324/2011
-
Výročná správa 2010, zápis VZ, vyhlásenie
-
Návrh zmluvy o zlúčení
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva-Ing. Miron Hošák
-
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva-JUDr. Jarmila Bezeková
-
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Peter Pavlo
-
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Marta Babušáková
-
Podpisový vzor člena dozornej rady-Vladislav Shklyar
-
Zápisnica z XIII. VZ
-
Notárska zápisnica z XIII. VZ - N 88/2009, Nz 21897/2009, NCRIs 22270/2009
-
Výročná správa 2009, zápis VZ
-
Zápisnica z MVZ
-
Stanovy
-
Výročná správa 2008+zápisnica z VZ+vyhlásenie
-
Výročná správa 2007, zápis VZ
-
Výročná správa 2006
-
Zápisnica z VZ zo dňa 29.12.2006 - 2x
-
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
-
Podpisový vzor – JUDr. J. Bezeková, Ing. M. Babušáková, Ing. P. Hric, Ing. C. Korpesio, Ing. P. Pavlo
-
Podpisový vzor – Ing. M. Hošák
-
Zápisnica z VIII. RVZ
-
Notárska zápisnica č. N 538/2002, Nz 539/2002
-
Čestné vyhlásenie
-
Zápisnica z MVZ zo dňa 9.1.2006 - 2x
-
Výročná správa za rok 2004 - 2x
-
Výročná správa + účtovná závierka za rok 1998,1999,2000 - 2x
-
Zápisnica z VZ zo dňa20.12.2004 - 1x
-
Výročná správa za rok 2003 - 2x
-
Notárska zápisnica č. N 425/2004, Nz 72973/2004 - 2x
-
Notárska zápisnica č. N 416/2004, Nz 71193/2004 - 2x
-
Notárska zápisnica č. N 385/2004, Nz 66833/2004 - 2x
-
Zápisnica z MVZ - 2x
-
Účtovná závierka 2002 - 2x
-
Audítorská správa 2002 - 2x
-
Výročná správa 2002 - 2x
-
Podpisový vzor: Ing. Marta Babušáková, JUDr. Jarmila Bezeková, Ing. Miron Hošák - členovia predstavenstva, Ing. Marianna Lešová, Ing. Cyril Korpesio, Ing. Pavol Hric, CSc. - 1x
-
Notárska zápisnica N 538/2002, Nz 539/2002 - 1x
-
Notárska zápisnica č. N 520/2002, Nz 521/2002 - 2x
-
Účtovná závierka, audít. správa, výroč. správa, príloha l2001 - 2x
-
Účtovná závierka 1996, 1997
- Dátum aktualizácie
- 30.08.2024