TAMILK, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3183/B
- Dátum vzniku
- 01.09.1995
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákup surového kravského mlieka v rajóne ekonomických záujemcov podniku a jeho spracúvania (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
výrova konzumného mlieka, masla, tvarohov, syrov, súšeného mlieka a krmných mliečnych zmesí, konzumných kyslomliečnych nápojov, zmrazených mliečnych výrobkov a zmrzliny (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
nákup mliečnych výrobkov od mliekarenských podnikov v SR a ČR (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
zabezpečuje maloobchodnú činnosť a dodávky vlastnej produkcie vnútorného obchodu (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
medzioblastné presuny zásobobania vnútorného trhu SR (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
výroba obalov pre použitie v MP (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
-
činnosti súvisiace s hlavným predmetom činnosti (od 31.8.1995 do 31.12.2003)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti TAMILK, a.s. zo dňa 8.12.2003 spísané do notárskej zápisnice Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu č. N 2772/2003, Nz 116746/2003, ktorým bolo ku dňu 1.1.2004 rozhodnuté o zrušení spoločnosti TAMILK, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOLE Slovakia a.s., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 31 637 108, ktorá sa stáva právnym nástupcom a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky spoločnosti TAMILK, a.s. a na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami SOLE Slovakia, a.s., TAMILK, a.s., MLIEKOSPOL, a.s., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 31 412 599 a Krupinská mliekáreň a.s., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 31 562 281 a nové úplné znenie stanov SOLE Slovakia, a.s. V y m a z u j e s a : z obchodného registra spoločnosť TAMILK, a.s., Pri starej prachárni 14, Bratislava, IČO: 34 126 767 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 3183/B v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Návrh zmluvy o zlúčení akciových spoločností SOLE Slovakia a.s., Krupinská mliekáreň a.s., TAMILK, a.s. a MLIEKOSPOL, a.s. zo dňa 24.10.2003
-
Prehľad peňažného tokov k 31.12.2002
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
-
Správa nezávislého audítora
-
Výročná správa 2002
-
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
-
Sprievodný list
-
Súvaha k 31.12.2002
-
Notárska zápisnica Nz 6490/03, N 189/03
-
Stanovy
-
Notárska zápisnica Nz 261/02, N 354/02 + Stanovy
-
Podpisový vzor členov predstavenstva - Dr. Alfio Puglisi Cosentino, Rome - Ing. Miroslav Záhoranský, Veľký Krtíš
-
Podpisový vzor členov DR - Sean McDermott, Szeged - Ing. Ingrid Beránková, Trnava
-
Notárska zápisnica Nz 213/02, N 289/02 + Stanovy - úplné znenie
-
Podpisový vzor členov predstavenstva - JUDr. Norbert Hubinský, Chorvátsky Grob - Gerard Anthony Lenihan, Szeged
-
Notárska zápisnica Nz 202/02, N 211/02 + Stanovy
-
Listina upisovateľov
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024