SIOS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 913/R
- Dátum vzniku
- 14.12.1995
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
vedenie účtovníctva (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
prevádzkovanie výdajne stravy (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom ( konzervovanie ) (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
administratívne služby (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
reklamné a marketingové služby (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
počítačové služby (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
poskytovanie sociálnych služieb (od 10.4.2015 do 23.6.2020)
-
predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 30.6.2004 do 23.6.2020)
-
maliarske práce (od 30.6.2004 do 23.6.2020)
-
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 30.6.2004 do 23.6.2020)
-
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
upratovacie a čistiace práce (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
predaj motorových vozidiel (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel (od 23.6.1998 do 23.6.2020)
-
nákup a predaj pštrosov (od 25.10.1996 do 23.6.2020)
-
predaj pštrosích vajec, predaj produktov a výrobkov z chovu pštrosov (od 25.10.1996 do 23.6.2020)
-
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 25.10.1996 do 23.6.2020)
-
leasing (od 25.10.1996 do 23.6.2020)
-
fotokopírovanie písomností (od 25.10.1996 do 23.6.2020)
-
faktoring a forfaiting (od 26.2.1996 do 23.6.2020)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
sprostredkovanie obchodu (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
chov exotických zvierat a vtáctva (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
zastavárne (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
obchod so starožitnosťami (od 14.12.1995 do 23.6.2020)
-
taxislužba (od 23.6.1998 do 4.2.2005)
-
cestná nákladná doprava (od 14.12.1995 do 4.2.2005)
-
taxislužba osobná (od 14.12.1995 do 22.6.1998)
-
vedenie účtovníctva (od 25.3.1996 do 24.10.1996)
-
činnosť účtovných poradcov (od 25.3.1996 do 24.10.1996)
-
bufet-cukráreň (od 26.2.1996 do 5.8.1996)
-
pohostinská činnosť (od 26.2.1996 do 5.8.1996)
-
ozbrojená ochrana osôb a majetku (od 14.12.1995 do 5.8.1996)
-
prevoz cenností a bankoviek s poistením (od 14.12.1995 do 5.8.1996)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/110/2016-77 zo dňa 26.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2020 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť SIOS, s.r.o., so sídlom Komenského 5, Trenčín, IČO 34 131 752 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 913/R.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TN č.k. 38CbR/110/2016-77
-
2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z MVZ - odvolanie konateľa Peter Mikula
-
Zápisnica z VZ - odvolanie konateľa Miroslav Sika
-
Osvedčenie o ŽO
-
Podpisový vzor konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Úplné znenie SZ
-
Úplné znenie zakl. listiny
-
Podpisový vzor likvidátora
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Zápisnica z VZ z 30.5.2012
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
ÚZ zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2005
-
Živnostenský list zo dňa 22.06.2004
-
Zakladateľská listina zo dňa 15.06.2004
-
Účtovná závierka za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024