Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.
Predmety činnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 26.8.2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 26.8.2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 26.8.2015)
Reklamné a marketingové služby (od 26.8.2015)
Prenájom hnuteľných vecí (od 26.8.2015)
Skladovanie (od 26.8.2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 26.8.2015)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.8.2015)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 26.8.2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 26.8.2015)
Vedenie účtovníctva (od 26.8.2015)
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 3.5.2005)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu (od 11.1.1996)
zobraziť ukončené
pohostinská činnosť (od 3.5.2005 do 25.8.2015)
vodohospodárske stavby (od 30.9.1999 do 25.8.2015)
prípravné práce pre stavbu (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
pozemné a inžinierske stavby (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
stavba budov (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
bytová výstavba (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
inžinierska činnosť (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
vykonávanie priemyselných stavieb (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
vnútorné stavebné práce (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
výroba stavebných prvkov z betónu (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
poskytovanie služieb autožeriavom, multicarom a autocisternou pri preprave vody (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
činnosti v oblasti nehnuteľností (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
nákup, predaj, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
podnikateľské poradenstvo (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
účtovníctvo (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
výskum trhu (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
čistenie budov (od 11.1.1996 do 25.8.2015)
nepravidelná neverejná cestná doprava osôb (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
cestná nákladná doprava (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
bufet (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
stravovanie závodné (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
výroba transportného betónu (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
výroba malty (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
vodoinštalatérstvo (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
tesárstvo (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
plynoinštalatérstvo, montáž plynových zariadení, médium zemný plyn (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a výroba rozvádzačov nízkeho napätia do 500 A v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
montáž káblových rozvodov (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
elektroinštalácie (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
výroba píliarská a impregnácia dreva, výroba drevených obalov a výroba iných výrobkov z dreva v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 11.1.1996 do 2.5.2005)
Dana van den Berg
Soblahovská 1113/49
91101 Trenčín
Slovensko
Vznik funkcie: 03.05.2022
Andrea Santa
Soblahovská 21
91101 Trenčín
Slovensko
Vznik funkcie: 03.05.2022
Marek Rehák
Kostolná - Záriečie 59
91304 Kostolná - Záriečie
Slovensko
Vznik funkcie: 29.03.2020
Ďalsie právne skutočnosti
Valné zhromaždenie dňa 08.07.2003 prejednalo vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva, funkcie člena v dozornej rade, úmrtie člena dozornej rady Ing. Vendelína Siekla a určilo predsedu predstavenstva.
Valné zhromaždenie dňa 22.6.2001 schválilo zmeny v predstavenstve a.s. Na zasadnutí predstavenstva dňa 19.7.2001 bol zvolený predseda predstavenstva.
Valné zhromaždenie dňa 23.6.2000 schválilo zmenu v dozornej rade.
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 353/97, NZ 344/97 zo dňa 27.6.1997/ rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 791/98, NZ 788/98 zo dňa 6.8.1998/ rozhodlo o zmene stanov - rozšírenie predmetu činnosti. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 304/99, NZ 290/99 zo dňa 18.6.1999/ rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 353/97, NZ 344/97 zo dňa 27.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zmenách v dozornej rade.
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.01.1997 schválilo dodatok č.1 k stanovám.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 329 o privatizácii Pozemné stavby Trenčín, štátny podnik, Nábrežná 3, Trenčín IČO: 00687740, ktorý bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 163/K, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 19.06.1995 pod. č.j. KM- 283/95 na realizáciu privatizačného projektu č. 247. Stary spis: Sa 462
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Podpisový vzor 1.
Podpisový vzor 2.
Rozhodnutie jediného akcionára 1.
Rozhodnutie jediného akcionára 2.
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Rozhodnutie jediného akcionára
Notárska zápisnica
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Úplné znenie stanov
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Podpisové vzory
Stanovy
Ročná správa za rok 2012
Vyhlásenie
Ročná správa 2011
Ročná správa 2010
Správa nezávislého audítora
Ročná správa za rok 2009
Ročná správa za r. 2008
Správa nezávislého audítora 2008
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
Rozhodnutie predstavenstva
Ročná správa za rok 2007
Ročná správa za rok 2006
Účtovná závierka za rok 2006
Správa nezávislého audítora k účt.záv./2006
Ročná správa za rok 2005
Účtovná závierka za rok 2005
Ročná správa za rok 2004
Zápisnica z MVZ zo dňa 26.05.2005
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Rehák
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ján Štrpka
Zápisnica z MVZ zo dňa 31.03.2005
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.03.2005
Notárska zápisnica N 29/2005 Nz 13641/2005 NCRls 13454/2005
Úplné znenie Stanov a.s.
Vyhlásenie štat. orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
Notárska zápisnica N 130/2004, Nz 50200/2004 zo dňa 10.6.2004
Zápisnica z VZ zo dňa 10.6.2004
Ročná správa za r. 2003
Výročná správa za rok 2002, Účtovná závierka k 31.12.2002
Podpis. vzor funkcionárov doz. rady
Zápisnica z val. zhromaždenia, Prez. listina
STANOVY
Správa nezávis. auditora
Príloha k účt. závierke, Výročná správa za r. 2001