FINMOBIL, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3198/B
- Dátum vzniku
- 21.11.1998
- Konanie menom spoločnosti
- Predstavenstvo sa za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.
- Predmety činnosti
-
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel, spotrebného a priemyselného tovaru (od 11.10.2004)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.10.2004)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 27.10.2003)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 27.10.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 27.10.2003)
-
reklamná činnosť (od 27.10.2003)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.10.2003)
-
činnosť rrealitnej agentúry (od 27.10.2003)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Druh: kmeňové
-
Hodnota: 3 319,39 €
-
Počet: 10
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 22.09.2009
- Štatutárny orgán
-
- Dozorná rada
-
-
Ing. Iva Smreková
Kyjevská 1633/4
83102 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 18.11.2009
-
Ing. Peter Cesnak
Čelakovského 1
81103 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 17.01.2008
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 18.11.2010.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2008.
- Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 23/2005 Nz 14377/2005 NCRls 14296/2005 dňa 06.04.2005 JUDr. Martinou Gontkovičovou.
- Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.1.2004 sa so spoločnosťou zlúčila spoločnosť R.I.G., a.s., 811 08 Bratislava, IČO: 35 717 807, tak že spoločnosť prevzala všetky práva, povinnosti, majetok a záväzky spoločnosti R.I.G., a.s. Dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra prechádza na spoločnosť ako na právneho nástupcu spoločnosti R.I.G., a.s., súbor obchodného majetku a záväzkov - imanie zanikajúcej spoločnosti.
- Ing. Juraj Horváth, deň zániku funkcie 27.10.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.2003 na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a boli prijaté stanovy v súlade s obchodným zákonníkom.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.12.2002.
- Zápisnica z vlaného zhromaždenia dňa 9.7.2001, na ktorom bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve z 10.8.2001
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1996 v súlade s ustanoveniami §§ 56 - 75 a §§ 105 - 156 Obch. zákonníka /zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov/. Starý spis: S.r.o. 7453. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 25.6.1998.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Plnomocenstvo.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Súvaha a výkaz za rok 2012, správa audítora
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka za rok 2010.
-
Audítorská správa za rok 2010.
-
Súvaha a výkaz za rok 2009, správa audítora
-
Účtovná závierka za rok 2008, Správa audítora zo dňa 25.5.2009
-
účtovná závierka za rok 2007
-
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia, 17.1.2008
-
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Marián Hvizdoš, 4.2.2008
-
Výročná správa za rok 2005, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2005
-
Správa audítora za rok 2003
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Zmluva o zlúčení spoločností
-
Vyhlásenie o súhlase a podpisový vzor - Ing. Peter Cesnak, Eva Lachká, Martin Hvizdoš, Ing. Juraj Richter, Ing. Juraj Horváth, Ing. Marián Hvizdoš
-
Znalecký posudok č. 187/2003
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2003
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.12.2002
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002
-
Podpisový vzor - Ing. Juraj Horváth
-
Spoločenská zmluva spoločnosti z 3.12.2002
- Dátum aktualizácie
- 11.07.2024