ROFERT s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14556/V
- Dátum vzniku
- 13.12.1996
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
reklamné činnosti (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
skladovacia činnosť (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
prenájom motorových vozidiel (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
výroba priemyselných hnojív s výnimkou jedov a žieravín (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
nákup a predaj ropných produktov (pohonných hmôt) (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
-
vykonávanie poľnohospodárskych činností a poskytovanie poľnohospodárskych služieb v rozsahu voľnej živnosti (vápnenie, rozmetávanie maštalného hnoja, rozmetávanie priemyselných hnojív, chemická ochrana (letecká, pozemná), orba, sejba a príprava pôdy (od 13.12.1996 do 31.12.2005)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Súd povoľuje výmaz z obchodného registra: Obchodné meno: ROFERT s.r.o. Sídlo: Jovická cesta 2081 Rožňava 048 01 IČO: 35 705 167 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: spoločnosť zrušená od: 31.12.2005 právny dôvod zrušenia: rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: dobrovoľný výmaz
- Uložené listiny
-
-
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
-
Notárska zápisnica č. N 123/2005, Nz 55987/2005, NCRls 55471/2005
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Potvrdenie OS Košice I č. 2/Re/1301/2005 – o výmaze
-
Zmluva o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 5.10.2005 - 1x
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor - Ing. Ľ. Bublák, Ing. M. Varšo
-
Správa audítora za rok 2003 - 1x + účtovná závierka za rok 2003 - 2x
-
Zápisnica z MVZ
-
Podpisový vzor - Ing. M. Kováčik, Ing. M. Bálint, J. Tindúr
-
Plná moc pre Ing. Š. Lukáča
-
Odstúpenie z funkcie konateľa - Ing. Š. Lukáč
-
Audítorská správa k výr. správe 2003
-
Zápisnica z MVZ zo dňa 11.11.2002 + zo dňa 18.12.2003 - 1x
-
Úplné znenie SZ zo dňa 11.11.2002 + zo dňa 9.2.2004 - 1x
-
Vlné zhromaždenie z 29.4.2003 - zápisnica, pozvánka, prezenčná listina, príloha č. 1 k zápisnici
-
Plnomocenstvo - Ján Tindúr
-
Plná moc - Ing. Marian Krištof
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Účtovná závierka za rok 2001
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2002
-
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 3.7.2002
-
Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 18.6.2002
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.7.2002
-
Plná moc - Ing. Štefan Lukáč, Ján Tindúr
-
Zápis z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.5.2001, listina prítomných akcionárov
-
Plná moc - Ing. Peter Novanský
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.5.2001
-
Oznámenie o odstúpení z funkcie z 28.5.2001 - Ing. Pavol Hanus
-
Podpisový vzor - Ing. Štefan Lukáč
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024