LEVFERT s.r.o - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 12765/B
- Dátum vzniku
- 12.12.1996
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (od 12.12.1996 do 31.8.2006)
-
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (od 12.12.1996 do 31.8.2006)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 12.12.1996 do 31.8.2006)
-
factoring a forfaiting-okrem súdneho vymáhania pohľadávok (od 12.12.1996 do 31.8.2006)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 12.12.1996 do 31.8.2006)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2006 o zrušení spoločnosti LEVFERT s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 705 213, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12765/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou AGROFERT Slovakia a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 404 863, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 946/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 18.08.2006 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 443/2006, Nz 32294/2006 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti LEVFERT s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 31.8.2006 a správa audítora
-
Návrh - Zmluva o zlúčení obchodných spoločností AGROFERT Slovakia s. s. a LEVFERT s.r.o. z 06/2006
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 24.4.2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
zápisnica z valného zhromaždenia z 9.9.2005
-
spoločenská zmluva z 9.9.2005
-
Podpisový vzor - Ing. Robert Konopka
-
Podpisový vzor - Ing. Tibor Takács
-
Overená fotokópia plnomocenstva zo dňa 23.03.2005
-
Návrh na zúčtovanie zisku za rok 2004, prehľad peňažných tokov
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Spoločenská zmluva z 16.6.05
-
Prezenčná listina a zápisnica č. II/2005 z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2005
-
Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 16.05.2005, prezenčná listina zo zasadnutia, zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2005
-
Účtovná závierka k 31.12.2003
-
Listina prítomných účastníkov na valnom zhromaždení zo dňa 30.5.2002
-
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmene
-
Spoločenská zmluva z 30.5.2002
-
Účtovná závierka za rok 2001
-
Zápis z valného zhormaždenia zo dňa 30.5.2002
-
Plná moc
-
Podpisový vzor - Ing. Štefan Lukáč
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024