kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebite- ľovi (maloobchod) (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovenie programov na zákazku (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
reklamná a propagačná činnosť (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
vydavateľská činnosť (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
sprostredkovateľská činnosť (od 7.7.1997 do 18.11.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti liečebno - preventívnej starostlivosti (od 7.7.1997 do 31.5.1999)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii (od 7.7.1997 do 31.5.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regenerácie a rekondície (od 7.7.1997 do 31.5.1999)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2007 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť DITEC TELCO, a. s. v likvidácii, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 722 142, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1448/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
Návrh z 31.8.2007
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.8.2007
Účtovná závierka k 31.8.2007
Podpisový vzor Ing. CSABA BARÁTH
Zápisnica z mimoriadného VZ zo dňa 17.08.2007
Notárska zápisnica N 4123/2006 , Nz 33416/2006 , NCRIs 33321/2006 zo dňa 25.08.2006
Účtovná závierka k 31.12.2004
účtovná závierka k 31.12.2003
Účtovná závierka za rok 2002
Účtovná závierka za rok 2001
Správa audítora za rok 2001
Plnomocenstvo - Ing. Peter Lukeš, RNDr. Ing. Pavol Tarina
Podpisové vzory - Ing. Pavol Frič, Ing. Peter Fedoroňko, Ing. Ivan Polko, Ing. Peter Lukeš, Ing. Ján Masár, RNDr. Ing. Pavol Tarina