MARIVAN s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19575/B
- Dátum vzniku
- 07.09.1999
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
predaj na priamu konzumáciu jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov (od 26.1.2007 do 27.5.2015)
-
prenájom motorových vozidiel (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
forfaiting a factoring /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/ (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 7.9.1999 do 27.5.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32 CbR/184/2012 zo dňa 08.12.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2014 bola obchodná spoločnosť MARIVAN s.r.o., so sídlom Holičská 3, Bratislava, IČO: 35 771 916 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť MARIVAN s.r.o., so sídlom Holičská 3, Bratislava, IČO: 35 771 916 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 19575/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie zo dňa 08.12.2014
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného 2.9.2008
-
Podpisový vzor, Pavol Dietrich, 4.9.2008
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 3.9.2008
-
Dodatok k zakladateľskej listiny, 1.7.2008
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 1.7.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 30.6.2008
-
NOVÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 26.02.2007
-
PODPISOVÝ VZOR konateľa spoločnosti, 26.02.2007
-
ROZHODNUTIE jediného spoločníka spoločnosti, 26.2.2007
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2006
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2007
-
Podpisový vzor - Marek Ivančík
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.1.2007
-
Živnostenský list zo dňa 22.1.2007
-
účtovná závierka za rok 2003
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 20.11.2002
-
Podpisový vzor - Tibor Diškanec
-
Podpisový vzor - Ing. Jana Reginová
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 20.11.202
-
Účtovná závierka za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024