Martin Sey a.s. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 2620/B
- Dátum vzniku
- 18.12.2000
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 18.12.2000 do 27.1.2006)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 18.12.2000 do 27.1.2006)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 18.12.2000 do 27.1.2006)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 18.12.2000 do 27.1.2006)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 30.9.2005. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2005 o schválení účtovnej závierky spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnej správy o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas Daňového úradu Bratislava I, číslo 801/230/1311/06/Pau zo dňa 13.1.2006 s výmazom Martin Sey, a.s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Martin Sey a.s. v likvidácii, Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO : 35 802 383, zapísaná v odd. Sa vložka č. 2620/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Splnomocnenie
-
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka k 31.12.2005, Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Informácia o audite výročnej správy
-
Účtovná závierka k 30.9.2005
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.05
-
Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
-
rozhodnutie jediného akcionára z 25.2.2005
-
plnomocenstvo pre JUDr. Peter Škerlík
-
výročná správa za rok 2003
-
účtovná závierka za rok 2003
-
Notárska zápisnica N 19/2004, NZ 5735/2004 zo dňa 23.1.2004
-
Notárska zápisnica N 601/2003, Nz 98628/2003 zo dňa 29.10.2003
-
Správa audítora k 31.12.2002
-
Výročná správa za r. 2002
-
Stanovy
-
Podpisové vzory členov dozornej rady - Jacobus Eugene Quirinus Maria Boelen, Alexandra Nezvalová
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jan Kubíček
-
Notárska zápisnica N 214/2003, Nz 28960/2003 zo dňa 16.4.2003
-
Notárska zápisnica N 232/2003, NZ 51434/2003 zo dňa 24.6.2003
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Arne Bongenaar, Adriaan Frank Rijksen, Hein Christiaan van der Ploeg
-
Podpisový vzor členov dozornej rady - František Csivre, Jan Kubíček, Geert - Jan ten Hoonte
-
Plná moc zo dňa 14.4.2003
-
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.4.2003
-
Výročná správa zo dňa 26.11.2002
-
Správa audítora za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024