MVOServis, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24110/B
- Dátum vzniku
- 21.05.2001
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
prieskum trhu (od 21.5.2001)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 21.5.2001)
-
poradenská činnosť v oblasti reklamy, obchodu a služieb (od 21.5.2001)
-
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (od 21.5.2001)
-
organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení (od 21.5.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 21.5.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.5.2001)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 21.5.2001)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 21.5.2001)
-
preklady z/do jazyka anglického, nemeckého maďarského a slovenského (od 21.5.2001)
-
administratívne a kopírovacie práce (od 21.5.2001)
-
grafické práce na počítači (od 21.5.2001)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 21.5.2001)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 21.5.2001)
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing (od 21.5.2001)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 21.5.2001)
-
prenájom strojov a zariadení (od 21.5.2001)
-
automatizované spracovanie dát (od 21.5.2001)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 21.5.2001)
-
vedenie účtovníctva (od 21.5.2001)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Marán Vereš
Jozefa Gabčíka 640/40
01313 Rajecké Teplice
Slovensko
Vznik funkcie: 01.11.2021
-
Marcela Dobešová
Riečna 10
01312 Rajecké Teplice
Slovensko
Vznik funkcie: 09.08.2004
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.10.2010 a zo dňa 29.10.2010.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.1.2010 a zo dňa 27.4.2010.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2004. Arpád Lörincz, funkcia konateľa od 21.05.2004 do 09.08.2004. Juraj Stupka, funkcia konateľa od 03.12.2002 do 09.08.2004 .
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002.
- Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
ZÁPISNICA z Valného zhromaždenia, 9.8.2004
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
rozhodnutie jediného spoločníka Marcely Dobešovej zo dňa 25.4.2016
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
účtovná závierka za rok 2011
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
-
Zápisnica č. 1/2010 z rozhodovania jediného spoločníka, 13.1.2010
-
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.08.2004
-
Spoločenská zmluva z 3.12.2002
-
Podpisový vzor z 3.12.2002 - Ing. Arpád Lörincz, Juraj Stupka
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.12.2002
- Dátum aktualizácie
- 21.09.2024
- Domény
-