O.R.B.I.S. s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21109/N
- Dátum vzniku
- 15.04.2002
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 17.3.2004 do 28.8.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
prenájom priemyselného tovaru (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
prieskum trhu (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
požičovňa automobilov, predaj automobilov a náhradných dielov (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
-
pohostinská činnosť (od 15.4.2002 do 28.8.2013)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR /177/2011-43 zo dňa 30.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2013, bola zrušená spoločnosť O.R.B.I.S. s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21109/N sa v y m a z u j e dňa 29.08.2013 obchodná spoločnosť O.R.B.I.S. s.r.o. so sídlom Bitúnkova 12, Šahy, IČO: 35 834 935.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra 28CbR/177/2011-43
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 8.11.2007
-
Zakladateľská listina z 8.11.2007
-
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor - Michal Šaróka
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.12.2003
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.12.2003
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 10.12.2003
-
Podpisový vzor - Pavol Nagy
-
Účtovná závierka za rok 2002.
-
Podpisové vzory - Anton Siekel, Marek Gašparec.
-
Spoločenská zmluva zo dňa 13.02.2002.
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024