TWINS - SK, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 28981/B
- Dátum vzniku
- 04.06.2003
- Konanie menom spoločnosti
- Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
izolatérstvo (od 3.6.2009)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 23.8.2008)
-
podnikateľské poradenstvo v oblasti aplikácie plastov (od 15.5.2008)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 15.5.2008)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.5.2008)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 15.5.2008)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 15.5.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu, skladovania, dopravy a marketingu v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2003)
-
faktoring a forfaiting (od 4.6.2003)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.6.2003)
-
automatizované spracovanie údajov (od 4.6.2003)
-
vedenie účtovníctva (od 4.6.2003)
-
vydávanie neperiodických publikácií (od 4.6.2003)
-
organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, výstav, verejných, spoločenských, kultúrnych, súťažných a športových podujatí (od 4.6.2003)
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing (od 4.6.2003)
-
skladovanie (od 4.6.2003)
-
fotografické a kopírovacie služby (od 4.6.2003)
-
aranžérske práce (od 4.6.2003)
-
balenie tovaru (od 4.6.2003)
-
zobraziť ukončené
-
pohostinská činnosť (od 4.6.2003 do 14.5.2008)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Jaroslav Hrnek
Lipnická 48
90042 Dunajská Lužná
Slovensko
Vznik funkcie: 18.08.2021
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.01.2016.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2012.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2009.
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného PALTOM, s.r.o. na nové TWINS - SK, s. r. o.
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.2006.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.2.2004. PhDr. Tomáš Somoláni, funkcia konateľa od 4.6.2003 do 12.2.2004. Pavol Kuchar, funkcia konateľa od 4.6.2003 do 12.2.2004.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 25.4.2003 v zmysle § § 56-75 a § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
Úplne znenie zakladateľskej listiny .asice
-
Plná moc.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2012.
-
účtovná závierka za rok 2010, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2011
-
rozhodnutie jedineho spolocnika
-
uplne znenie zakladatelskej listiny
-
Účtovná závierka za rok 2009, rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika
-
zivnostensky list 1
-
Uplne znenie Zakladatelskej listiny
-
Zapisnica z valneho zhromazdenia
-
zápisnica z valného zhromaždenia 17.3.2009
-
účtovná závierka 2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/28912-2 zo dňa 24.06.2008
-
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti 20.06.2008
-
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.06.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/20347-6 zo dňa 05.05.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/20347-2 zo dňa 05.05.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/20347-3 zo dňa 05.05.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/20347-4 zo dňa 05.05.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/20347-5 zo dňa 05.05.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2008
-
Podpisový vzor - Ladislav Hrnek zo dňa 02.05.2008
-
Podpisový vzor - Jaroslav Hrnek zo dňa 30.04.2008
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 21.2.2006
-
Zápisnica z VZ z 12.2.2006
-
Podpisový vzor - Juraj Peiszer, Mário Horňák
-
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2004
-
Podpisový vzor konateľa spoločnosti- Iveta Pappová , Mário Horňák zo dňa 16.02.2004
-
Spoločenská zmluva zo dňa 25.4.2003
-
Podpisový vzor - Pavol Kuchar
-
Podpisový zvor - PhDr. Tomáš Somoláni
- Dátum aktualizácie
- 22.07.2024
- Domény
-