faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok, nebankovým spôsobom (od 18.6.2003 do 7.7.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 18.6.2003 do 7.7.2006)
poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu (od 18.6.2003 do 7.7.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 18.6.2003 do 7.7.2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 18.6.2003 do 9.11.2004)
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 429/2006, Nz 25461/2006, NCRls 25509/2006 zo dňa 23.06.2006, na ktorom bola schválená konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti, schválená mimoriadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 15.06.2006 a schválený návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti. Akciová spoločnosť VERITEĽ, a.s. v likvidácii, so sídlom Štefanovičova 5, 811 06 Bratislava, IČO: 35 859 881, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3146/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
Notárska zápisnica N 429/2006, Nz 25461/2006, NCR1s 25509/2006 z 27.6.2006
Konečná správa liklvidátora z 22.6.2006
Účtovná závierka k 15.6.2006, správa audítora
Správa audítora, účtovná závierka k 31.01.2006
Výročná správa - január 2006, audit
Výročná správa za rok 2005
Notárska zápisnica N 366/05, Nz 705/06, NCRls 696/06
Úplné znenie stanov a.s. z 10.1.2006
Podpisový vzor - Ing. Sylvia Bock
Stanovy
Notárska zápisnica N 287/2005, Nz 57003/2005, NCR1s 56285/2005
Znalecký posudok č. 06/2005 z 7.11.2005
Znalecký posudok č. 02/2005 zo dňa 13.4.2005
Notárska zápisnica zo dňa 3.6.2005, N 135/2005, Nz 25230/2005, NCRls 24881/2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 18.10.2004
Notárska zápisnica N 566/2004, Nz 51184/2004
Podpisový vzor - Emília Rojko
Úplné znenie stanov a.s.
Účtovná závierka za rok 2003
Výročná správa za rok 2003
Správa audítora
Notárska zápisnica N 311/2003, Nz 63288/2003 + stanovy
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 1.8.2003
Splnomocnenie 22.7.2003 a 23.7.2003
Podpisové vzory členov dozornej rady - Ing. Peter Pažitný, Ing. Janka Červenáková, Ing. Vladimil Podstránsky, JUDr. Ernest Valko, Ing. Daniel Végh, Ing. Ján Králik
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 23.5.2003
Notárska zápisnica N 266/2003, Nz 39710/2003, Stanovy
Podpisové vzory členov predstavenstva - Emília Kovačíková, Ing. Juraj Melicher, Ing. Sylvia Bocková