správa vlastného majetku (od 4.1.2012 do 20.10.2014)
poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich zo straty pravidelného zdroja príjmov (od 28.9.2010 do 3.1.2012)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s. (od 3.2.2010 do 3.1.2012)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (od 25.10.2006 do 3.1.2012)
poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok (od 30.6.2004 do 3.1.2012)
poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu (od 30.6.2004 do 3.1.2012)
poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami /napr. krádežou/, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 (od 8.10.2003 do 3.1.2012)
poistenie úrazu: s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich (od 16.7.2003 do 3.1.2012)
poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových - motorových (od 16.7.2003 do 3.1.2012)
poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy (od 16.7.2003 do 3.1.2012)
všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 klasifikácie (od 16.7.2003 do 3.1.2012)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.02.2014 o schválení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.09.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 08.09.2014 a Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 28.08.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii", so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 862 131, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3156/B.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka za rok 2011
Notárska zápisnica N 763/2011, Nz 58081/2011 zo dňa 15.12.2011 ( rozhodnutie jediného spoločníka )
Účtovná závierka k 31.12.2010 a správa nezávislého audítora
Výročná správa za rok 2010
Notárska zápisnica, N 433/2008, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára, 15.12.2010
STANOVY, 15.12.2010
Úplné znenie stanov z 20.7.2010
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie predstavenstva
Výročná správa za rok 2008 + účtovná závierka, vyhlásenie predstavenstva zo dňa 27.7.2009
Úplné znenie stanov- 21.1.2009
ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA, 3.11.2008
VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA, Živnostenský register č. 110-182438, 10.11.2008
SÚHLAS SO ZVOLENÍM A PODPISOVÝ VZOR člena predstavenstva, Bruno Corthier, 6.11.2008
SÚHLAS SO ZVOLENÍM A PODPISOVÝ VZOR člena predstavenstva, Ing. Václav Gregor, 2008
SÚHLAS SO ZVOLENÍM A PODPISOVÝ VZOR člena a podpredsedu predstavenstva, Ing. Gabriela Létalová, 2008
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007, Výročná správa za rok 2007
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Andrea Angyalová, 29.1.2008
Podpisový vzor - Ing. Ľudovít Konczer
Výročná správa za rok 2006, zápisnica z VZ zo dňa 29.3.2007
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-003/2006/POIS z 16.10.2006
Úplné znenie stanov z 16.10.2006
Úplné znenie stanov z 27.7.2006
Notárska zápisnica N 3560/2006, Nz 29417/2006, NCR1s 29370/2006 z 27.7.2006
Zápisnica z riadneho VZ z 23.3.2006
Prezenčná listina akcionárov z riadneho VZ z 23.3.2006
Zápisnica č. 01/2006 o zasadnutí Dozornej rady z 22.3.2006
Podpisový vzor - Ing. Dávid Lupták, CSc.
Výročná správa za rok 2005
Notárska zápisnica N 1846/2005, Nz 61099/2005, NCR1s 60342/2005
Úplné znenie stanov z 24.11.2005
Notárska zápisnica N 91/2005, Nz 18023/2005
Pozvánka za valné zhromaždenie dňa 13.4.2005
Výročná správa za rok 2004
Úplné znenie stanov a.s. z 13.4.2005
Stanovy spoločnosti zo dňa 14.06.2004
Notárska zápisnica N 254/2004, Nz 29832/2004
Pozvánka na valné zhromaždenie zo dňa 17.3.2004
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-018/2004/POIS z 9.6.2004
Notárska zápisnica N 479/2004, Nz 52291/2004
Podpisový vzor - Ing. Matej Nagy
Zápisnica č. 09/2003 o zasadnutí Dozornej rady zo dňa 11.12.2003
Zápisnica č. 01/2004 o zasadnutí Dozornej rady zo dňa 8.3.2004
Výročná správa za rok 2003, ktorej súčasťou je účtovná závierka za rok 2003
notárska zápisnica N 199/2003 Nz 7269/2003, stanovy zo dňa 31.01.2003
zápisnica z rokovania dozernej rady zo dňa 27.02.2003
notárska zápisnica N 1790/2003 Nz 38241/2003 zo dňa 19.05.2003
stanovy zo dňa 19.05.2003
podpisový vzor - Ing. Tomáš Ďurík, Ing. Ľubica Hudáková, Ing. Zsolt Bernáth, Dögei Sándor, Ing. Károly Hodossy, Ing. Pavol Šafár, PhD., Dr. Csurgó Ottó, Dr. Utassy László
zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10.06.2003
notárska zápisnica N 2171/2003 Nz 60748/2003 zo dňa 07.07.2003