JERKOM s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31213/B
- Dátum vzniku
- 02.04.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát bez zásahu do elektroinštalácie (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
školiaca činnosť (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát bez zásahu do elektroinštalácie (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky a spotrebnej elektrotechniky bez zásahu do elektroinštalácie (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
viazanie kníh a ich konečné spracovanie a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom v rozsahu voľnej živnosti (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie dopravy (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát, poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware) (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
tvorba web stránok (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 2.4.2004 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z valného zhromaždenia, 9.11.2004
-
Zakladateľská listina zo dňa 21.4.06
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.06
-
Podpisový vzor - p. Jozef Kuki
-
Podpsiový vzor konateľa - Marek Vastuško.
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024