FOOD AT FLIGHT s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31914/B
- Dátum vzniku
- 27.05.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
vedenie účtovníctva (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
prieskum trhu (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
výroba studených a teplých jedál a polotovarov (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
-
pohostinská činnosť (od 27.5.2004 do 18.10.2006)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 5K 273/05 – 40 zo dňa 24.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2006 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a spoločnosť FOOD AT FLIGHT, s r.o. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť FOOD AT FLIGHT, s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 12 Bratislava, IČO: 35 887 650, zapísaná v odd. Sro. vo vložke č. 31914/B, v celom rozsahu
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Plnomocenstvo zo dňa 25.5.05
-
účtovná závíerka k 31.12.2004
-
podpisový vzor- Ing. Mário Grega
-
ZÁPISNICA zo zasadnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia, 14.3.2005
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.5.2004
-
ustanovenie do funkcie a podpisový vzor Viliam Korenčík zo dňa 6.4.2004
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU - Ing. Roman Chovanec, 6.4.2004
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č.Žo-2004/04104/2/JTC 29.4.2004
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 6.4.2004
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU - Tomáš Slivka, Ing. Roman Chovanec, 24.5.2004
-
DODATOK č. 1 K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE zo dňa 6. 4. 2004
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024