NALEX, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31992/B
- Dátum vzniku
- 04.06.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
organizovanie kurzov a školení (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
automatizované spracovanie údajov (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
leasingová činnosť (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 4.6.2004 do 24.11.2014)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/135/2012 zo dňa 01.10.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014 bola obchodná spoločnosť NALEX, s.r.o., so sídlom Ventúrska 14, Bratislava 811 01, IČO: 35 888 598 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NALEX, s.r.o., so sídlom Ventúrska 14, Bratislava 811 01, IČO: 35 888 598 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 31992/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
ZÁPISNICA o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, 15.12.2004
-
Uznesenie 36CbR/135/2012-24, zo dňa 1.10.2014
-
Podpisový vzor - p. Marek Pinteš
-
Zakladateľská listina zo dňa 16.12.04
-
Podpisový vzor konateľa - p. Miroslav Brúsil zo dňa 19.05.2004
-
Spoločenská zmluva, 19.5.2004
-
PLNÁ MOC na právne úkony, Ing. Lucia Krechňáková, 18.3.2004
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2004/03374/2/JJ, 24.05.2004
-
PREHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU o splatení vkladov zakladateľov a spoločníkov, Ing. Lucia Krechňákova na základe plnej moci správcu vkladu spoločnosti NALEX, s.r.o., 19.5.2004
- Dátum aktualizácie
- 30.08.2024