Industrial Development s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 32207/B
- Dátum vzniku
- 24.06.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.6.2004 do 23.6.2008)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka a projekt rozdelenia vo forme notárskej zápisnice č. N 279/2008, Nz 25267/2008, NCRls 25055/2008 zo dňa 13.06.2008, na základe ktorého sa zrušuje bez likvidácie obchodná spoločnosť Industrial Development s. r. o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35 890 894 rozdelením na dve novozaložené nástupnícke spoločnosti: Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s. r. o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 858 846 a Goodman Senec 2 Logistics (Slovakia) s. r. o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 858 854.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2007, rozhodnutie jediného spoločníka
-
Notárska zápisnica N 279/208, Nz 25267/2008, NCRls 25055/2008 zo dňa 13.6.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 27.03.2008
-
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATELSKEJ LISTINY, 27.03.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 31.3.2008
-
PODPISOVÝ VZOR, Michael James O'Sullivan, 31.3.2008
-
PODPISOVÝ VZOR, Paul Huyghe, 31.3.2008
-
PODPISOVÝ VZOR, Daniel Cornelius Dymphna Peeters, 31.3.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.9.2007
-
Podpisový vzor - Ing. Silvester Petrezsél
-
Úplne znenie zakladateľskej listiny ku dňu 20.09.2007
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.7.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.7.2007
-
účtovná závierka za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.6.2007
-
Účtovná závierka za rok 2005, Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.6.05
-
Podpisový vzor - Ing. Richard Vilkus
-
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov zo dňa 21.6.2004
-
Zakladateľská listina zo dňa 21.6.2004
-
Zakladateľská listina, 21.6.2004
-
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov, 21.6.2004
- Dátum aktualizácie
- 06.08.2024