činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 31.7.2004 do 8.8.2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 31.7.2004 do 8.8.2011)
Ďalsie právne skutočnosti
Obchodná spoločnosť ASSYSTEM SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 895 021, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 32626/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 01.07.2009. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 30.11.2010. Obchodná spoločnosť ASSYSTEM SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 895 021, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 32626/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 09.08.2011.
Uložené listiny
Živnostenský list, č. Žo-2004/03563/2/Z04, 27.5.2004
Potvrdenie o splatení základného imania, 24.5.2004
Zakladateľská listina, 6.5.2004
Rozhodnutie JS schvalenie UZaKS
UctovnaZavierka
rozh JS o zruseni
KonecnaSprava
účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 23.2.2009
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 23.2.2009
účtovná závierka 30.6.2009
splnomocnenie 1.7.2009, vyhlásenie 8.10.2009
účtovná závierka, výročná správa 2006, správa nezávislého audítora, audit výročnej správy 20.12.2007
Účtovná závierka za rok 2005
Účtovná závierka za rok 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka, 30.4.2007
PODPISOVÝ VZOR, Hugues Helbert, 2.5.2007
Úplné znenie zakladateľskej listiny.
Plná moc - Mgr. Ondřej Dušek
Substitučné splnomocnenie - Mgr. Ján Makara
Splnomocnenie - Mgr. Přemysl Marek
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.12.2004
podpisové vzory Nicolas Gosselin, Christophe Cassaz