HUMANEUM s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 33400/B
- Dátum vzniku
- 09.10.2004
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
organizovanie školení, seminárov, kurzov a spoločenských podujatí vrátane lektorskej činnosti (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a školení (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
poradenská činnosť v oblasti spol. vied a rozvoja osobnosti (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
prekladateľské a tlmočnícke služby (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
marketing (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
výučba anglického jazyka (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
ekonomické a organizačné poradenstvo (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
-
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.2004 do 22.7.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 21.06.2011 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti HUMANEUM s.r.o., so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO : 35 903 015 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 33400/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 145/2011, Nz 23539/2011, NCRls 24127/2011 zo dňa 27.06.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť EUFC s.r.o., so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO : 35 865 768 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti HUMANEUM s.r.o., so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO : 35 903 015. Obchodná spoločnosť HUMANEUM s.r.o., so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO : 35 903 015 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 33400/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
účtovná závierka 2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
účtovná závierka k 31.12.2004
-
Podpisový vzor - JUDr. Andrej Vršanský
-
Podpisový vzor - JUDr. Viliam Karas
-
Plnomocenstvo zo dňa 14.9.2004
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č.Žo-2004/06979/2/Z17, 24.09.2004
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 14.09.2004
-
Spoločenská zmluva, 14.09.2004
- Dátum aktualizácie
- 31.08.2024