CHMEL J.R. s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 16431/N
- Dátum vzniku
- 17.03.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
výroba tovaru z papiera a lepenky (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
sprostredkovanie dopravy (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
poradenstvo v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu a marketingu (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
omietkárske práce (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
montáž sadrokartónu (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
-
výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti (od 17.3.2005 do 27.1.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/141/2012-73 zo dňa 19.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2015, bola zrušená spoločnosť CHMEL J.R. s.r.o., so sídlom Lipová 460/108, 951 93 Topoľčany IČO: 35 925 931 bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 16431/N sa v y m a z u j e dňa 28.01.2015 obchodná spoločnosť CHMEL J.R. s.r.o., so sídlom Lipová 460/108, 951 93 Topoľčany IČO: 35 925 931.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS Nitra 28CbR/141/2012-73
-
Zakladateľská listina II.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti II.
-
Podpisový vzor konateľa - Tomáš Stredanský II.
-
Zakladateľská listina
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
-
Podpisový vzor konateľa - Tomáš Stredanský
-
dodatok č. 1 - úplné znenie ZL
-
menovanie konateľa - Ján Radosa
-
podpisový vzor konateľa - Ján Radosa
-
ZL
-
ŽL
-
vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 03.10.2024