ALFA - C s. r. o. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 35561/B
- Dátum vzniku
- 08.04.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
stolárstvo (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom - obstarávateľské služby (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
administratívne práce (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
organizovanie kurzov, školení, seminárov (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
činnosť ekonomického a organizačného poradcu (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
-
prekladateľská činnosť z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho (od 8.4.2005 do 8.4.2022)
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, 14.2.2011
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha.tiff
-
Nová znenie spol. zmluvy ALFA - C.zep
-
Zápisnica z VZ ALFA - C.zep
-
Podpisový vzor.zep
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2005/10594/2/Z21, 07.03.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 01.03.2005
-
Podpisový vzor konateľky, lng. Daniela Trajterová, 01.03.2005
-
Podpisový vzor konateľa, Ing. Juraj Čalfa, 01.03.2005
-
Spoločenská zmluva spoločnosti, 01.03.2005
- Dátum aktualizácie
- 30.08.2024