M. P. MARTAN s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 35758/B
- Dátum vzniku
- 23.04.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
reklamná činnosť (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
predaj a prenájom nápojových a predajných strojov /automatov/ a zariadení (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
administratívne služby (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
požičiavanie motorových vozidiel (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
-
výroba a predaj reklamných a darčekových predmetov a umelých kvetov (od 23.4.2005 do 7.3.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010 o zrušení spoločnosti M.P.MARTAN s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 931 868, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35758/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou FRANKO SK s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 799 998, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 65078/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 20.10.2010, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 321/2010, Nz 38523/2010 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti M.P.MARTAN s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
Spoločenská zmluva, 30.9.2010
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, od 8:00 hod 30.9.2010
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, od 9:00 hod 30.9.2010
-
Podpisový vzor, Jozef Paulus, 30.9.2010
-
Živnostenský list č. Žo-2005/17024/2/Z37, 15.4.2005
-
Živnostenský list č. Žo-2005/09612/2/Z24, 25.2.2005
-
Spoločenská zmluva, 15.3.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 14.3.2005
-
Podpisový vzor, Marian Honza, 14.3.2005
-
Podpisový vzor, Ing. Peter Honza, 14.3.2005
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024