A p o l l i s, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3595/B
- Dátum vzniku
- 31.05.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
činnosť účtovných poradcov (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
správa registratúry (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
reklamná a marketingová činnosť a prieskum trhu a verejnej mienky (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
-
automatizované spracovanie údajov (od 31.5.2005 do 28.4.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Obchodná spoločnosť A p o l l i s, a.s., so sídlom Mojmírova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 937 262 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3595/B sa vymazáva z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 33CbR/154/2014 zo dňa 18.12.2015
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Súvaha a výkaz za rok 2006, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2007
-
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.6.2007
-
Notárska zápisnica N 631/2006, Nz 41455/2006, NCRls 41273/2006
-
Zápisnica zo zasadania predstavenstva z 24.10.2006
-
Podpisový vzor - Ivan Nestor
-
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 23.10.2006
-
Zápis zo zasadnutia predstavenstva z 28.6.2006
-
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 28.6.2006
-
Notárska zápisnica N 27606, Nz 3452/06, NCRls 3471/05
-
Podpisový vzor - Ing. Milan Hošek
-
Notárska zápisnica N 6886/05, Nz 67999/05, NCRls 67173/05
-
Zakladateľská zmluva N 626/2005, Nz 5629/2005, NCRls 5567/2005 zo dňa 8.2.2005, stanovy
-
Živnostenský list zo dňa 15.4.2005
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 21.4.2005
-
Podpisové vzory - František Wágner, Ing. Ivan Penz, Aleš Wágner
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024