RTH Group, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 15019/S
- Dátum vzniku
- 20.07.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
organizovanie kurzov, škoelní a seminárov (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
sekretárske a administratívne práce (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
automatizované spracovanie dát (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
marketing, management (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
konzulatačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
-
výroba a rozvod tepla a výroba teplej úžitkovej vody (od 20.7.2005 do 18.5.2010)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 27Cbr/90/2009-32 , zo dňa 11.01.2010, právoplatným dňa 09.03.2010 zrušil obchodnú spoločnosť RTH Group, s.r.o., so sídlom Lesná 189, 966 01, Hliník nad Hronom, IČO: 35 946 440 bez likvidácie.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 25.4.2008
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Radoslav Hrabovský
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.4.2008, pozvánka, prezenčná listina
-
zápisnica z valného zhromaždenia z 2.11.2005
-
podpisový vzor Jana Čičová
-
spoločenská zmluva z 28.6.2005
-
podpisový vzor Mgr. Róbert Papp
-
prehlásenie správcu vkladu z 28.6.2005
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024