FTV Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 37044/B
- Dátum vzniku
- 03.08.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 16.4.2008 do 27.10.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 16.4.2008 do 27.10.2011)
-
administratívne služby (od 16.4.2008 do 27.10.2011)
-
donášková služba (od 16.4.2008 do 27.10.2011)
-
vydavateľská činnosť (od 16.4.2008 do 27.10.2011)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
prenájom automobilov (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
-
prieskum trhu (od 3.8.2005 do 27.10.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti FTV Slovakia, s.r.o. zo dňa 04.10.2011 o zrušení spoločnosti FTV Slovakia, s.r.o., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 948 469, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37044/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou International Wines & Spirits Company, s. r. o., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 44 074 565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 51780/B. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 473/2011, Nz 36950/2011 zo dňa 04.10.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť International Wines & Spirits Company, s. r. o., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 44 074 565, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti FTV Slovakia, s.r.o., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 948 469.
- Uložené listiny
-
-
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou International Wines & Spirits Company, s.r.o., /nástupnícka spoločnosť/ a Freja Sports Clubs, s.r.o. a NikDyMo, s.r.o., a FTV Slovakia, s.r.o. a Lukian s.r.o. /zanikajúce spoločnosti/
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 14.12.2010
-
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 14.12.2010
-
Plnomocenstvo
-
Účtovná závierka za rok 2009, rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 3.7.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 4.7.2008
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI, 05.03.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/13010-4, 17.03.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/13010-5, 17.03.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/13010-6, 17.03.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/13010-3, 17.03.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/13010-2, 17.03.2008
-
Účtovná závierka za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.6.2007
-
Plnomocenstvo zo dňa 29.6.2007
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.07.2006
-
Plnomocenstvo - Ján Bukovský
-
Osvedčenie o pravosti podpisu - Eric Assimakopoulos a Sibrand Van Roijen
-
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla podniku zo dňa 13.07.2003
-
Výpis z Obchodného registra zo dňa 27.06.2006
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 24.05.2006
-
Účtovná závierka za rok 2005, zápisnica z valného zhromaždenia
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2005
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2005
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.11.2005
-
spoločenská zmluva
-
vyhlásenie správcu vkladu z 20.7.2005
-
podpisový vzor Adam Bielek
-
výpis z obchodného registra
-
podpisový vzor Sibrand van Roijen, Eric Assimakopoulos
-
vyhlásenie spravcu vkladu z 6.7.2005
-
živnostenský list z 21.7.2005
-
spoločenská zmluva z 6.7.2005
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024