Acco SK, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 38232/B
- Dátum vzniku
- 15.11.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
administratívne práce (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
automatizované spracovanie údajov (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
organizovanie a usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
prenájom motorových vozidiel (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.11.2005 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
účtovná závierka 2007
-
Súvaha avýkaz za rok 2006
-
ZÁPISNICA zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, 19.12.2005
-
Uplné znenie spoločenskej zmluvy, 31.10.2005
-
Podpisový vzor, Ing. Libor Martínek, Ing. Ludmila Martínková, 19.12.2005
-
Spoločenská zmluva zo dňa 31.10.2005
-
Živnostenský list č. OŽP-8/2005/04253-2/CR1 zo dňa 7.11.2005
-
Podpisový vzor - Ing. Daniela Hajdúchová
-
Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 31.10.2005
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024